EP0190986 - Schaltungsanordnung zur Kompensation der Temperaturabhängigkeit von Empfindlichkeit und Nullpunkt eines piezoresistiven Drucksensors [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 19.08.1987 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [1986/33] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Erfinder | 01 /
Schulz, Winfried, Dr. Ing. Kurfürstenstrasse 29 D-1000 Berlin 42 / DE | [1986/33] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 86730006.3 | 16.01.1986 | [1986/33] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19853503489 | 30.01.1985 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3503489 | [1986/33] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0190986 | Datum: | 13.08.1986 | Sprache: | DE | [1986/33] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.06.1986 | Klassifikation | IPC: | G01L9/06 | [1986/33] | CPC: |
G01L9/065 (EP,US);
Y10S323/907 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1986/33] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schaltungsanordnung zur Kompensation der Temperaturabhängigkeit von Empfindlichkeit und Nullpunkt eines piezoresistiven Drucksensors | [1986/33] | Englisch: | Circuit for compensating the sensitivity and zero-point temperature-dependency of a piezoelectric pressure sensor | [1986/33] | Französisch: | Circuit de compensation des variations dues à la température de la sensibilité et du point zéro d'un capteur de pression piézorésistif | [1986/33] | Akte vernichtet: | 02.07.1993 | Prüfungsverfahren | 14.02.1987 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1987/41] | 11.05.1987 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1987/41] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR2414193 (HITACHI LTD [JP]); | [A]US4463274 (SWARTZ CRAIG [US]); | [A]WO8103094 (MOTOROLA INC [US]); | [A]US4190804 (PYNE CLIVE R [GB], et al); | [A]JPS59122923 | [A] - PATENTS ABSTRACTS OF JAPAN, Band 8, Nr. 252 (P-314) [1689], 17. November 1984Seite 53 P 314; & JP - A - 59 122 923 (TOSHIBA K.K.) 16.07.1984 |