EP0222784 - ÜBERLAPPENDE ROHRVERBINDUNG MIT ZUSAMMENPRESSBARER DICHTUNGSZONE UND ROHRSCHELLE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.01.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.01.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 06.03.1991 [1991/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BKS COMPANY 226 Shirley Birmingham, MI 48009 / US | [1987/22] | Erfinder | 01 /
CASSEL, Thomas, R. 226 Shirley Birmingham, MI 48009 / US | 02 /
CASSEL, Scott, T. 444 W. Lincoln Birmingham, MI 48009 / US | [1987/22] | Vertreter | Turner, Paul Malcolm URQUHART DYKES & LORD 91 Wimpole Street London W1M 8AH / GB | [1987/22] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 86902256.6 | 01.04.1986 | [1987/22] | WO1986US00663 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19850723910 | 16.04.1985 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 723910 | [1987/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO8606145 | Datum: | 23.10.1986 | Sprache: | EN | [1986/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0222784 | Datum: | 27.05.1987 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.10.1986 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1987/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0222784 | Datum: | 21.03.1990 | Sprache: | EN | [1990/12] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 23.10.1986 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.03.1988 | Klassifikation | IPC: | F16L21/00 | [1987/22] | CPC: |
F16L21/065 (EP,US);
F16L21/06 (KR);
F01N13/1805 (EP,US);
F02B61/045 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, FR, GB, IT, LI, SE [1987/22] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ÜBERLAPPENDE ROHRVERBINDUNG MIT ZUSAMMENPRESSBARER DICHTUNGSZONE UND ROHRSCHELLE | [1987/22] | Englisch: | PIPE LAP JOINT WITH COLLAPSIBLE SEALING ZONE AND BAND CLAMP | [1987/22] | Französisch: | JOINT A RECOUVREMENT DE TUBES AVEC ZONES D'ETANCHEITE RENTRABLES ET COLLIER DE SERRAGE | [1987/22] | Eintritt in die regionale Phase | 23.12.1986 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.12.1986 | Recherchengebühr entrichtet | 23.12.1986 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.12.1986 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.12.1986 | Prüfungsantrag gestellt [1987/22] | 09.05.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 19.09.1989 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.12.1989 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.12.1989 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 22.12.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1991/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.04.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.04.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US4113289 (WAGNER WAYNE M, et al); | [Y]US4312526 (CASSEL THOMAS R); | [Y]US4138147 (MANCHESTER LUTHER L, et al); | [X]US2195559 (BRIEGEL THEODORE W) |