EP0261119 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM SCHNEIDEN MIT SPRENGSTOFFEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.10.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.10.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 19.11.1992 [1992/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten EXPLOSIVE DEVELOPMENTS LIMITED Steeton Hall Whitecote Lane South Milford Leeds, LS25 5LA / GB | [1992/25] |
Frühere [1988/13] | Für alle benannten Staaten EXPLOSIVE DEVELOPMENTS LIMITED The Aerodrome Melbourne, York YO4 4NF / GB | Erfinder | 01 /
ALFORD, Sidney, Christopher 41A Pickwick Corsham Wiltshire SN13 OHX / GB | 02 /
SHANN, Peter, Christian Delwood Croft Fenwicks Lane Fulford, York Y01 4PL / GB | [1988/13] | Vertreter | Oulton, Richard John R.J. OULTON & CO., First Floor, Pearl Assurance Buildings, Land of Green Ginger Hull Humberside HU1 2EA / GB | [N/P] |
Frühere [1988/13] | Oulton, Richard John R.J. OULTON & CO., First Floor, Pearl Assurance Buildings, Land of Green Ginger Hull, Humberside HU1 2EA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 86903480.1 | 27.05.1986 | [1988/13] | WO1986GB00292 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19850013325 | 28.05.1985 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8513325 | [1988/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO8607000 | Datum: | 04.12.1986 | Sprache: | EN | [1986/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0261119 | Datum: | 30.03.1988 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.12.1986 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1988/13] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0261119 | Datum: | 27.11.1991 | Sprache: | EN | [1991/48] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 04.12.1986 | Klassifikation | IPC: | B26F3/04, F42B1/00, B21D28/00 | [1988/13] | CPC: |
F42B1/00 (EP);
B26F3/04 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, DE, FR, GB, IT, LU, NL, SE [1988/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM SCHNEIDEN MIT SPRENGSTOFFEN | [1988/13] | Englisch: | EXPLOSIVE CUTTING MEANS | [1988/13] | Französisch: | ORGANE DE COUPE PAR EXPLOSION | [1988/13] | Eintritt in die regionale Phase | 25.11.1987 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.11.1987 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.11.1987 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.12.1986 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: AT | 25.11.1987 | Prüfungsantrag gestellt [1988/13] | 14.07.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.11.1989 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.04.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.07.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.09.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.10.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.02.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 14.05.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 21.05.1991 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.08.1991 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.08.1991 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 28.08.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1992/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.07.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 01.06.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.05.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 16.08.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.1988 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   26.07.1988 | 31.05.1989 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   12.09.1989 | 31.05.1991 | 06   M06   Gebühr entrichtet am   16.08.1991 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | NL | 27.11.1991 | [1992/33] | Angeführt in | Internationale Recherche | FR1215794 [ ] (ALGERIENNE D EXPLOSIFS ET D AC); | US3076408 [ ] (POULTER THOMAS C, et al); | US3435763 [ ] (LAVINE ARTHUR A); | EP0043215 [ ] (ALFLEX LTD [GB]); | DE2832246 [ ] (DIEHL GMBH & CO [DE]) |