Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO8700697 | Globale Akte | 29.01.1987 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | SE8503489 | 16.07.1985 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | AU6148686 | Globale Akte | 10.02.1987 | A | Prioritätsnummer | Datum | SE8503489 | 16.07.1985 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP0267192 | Globale Akte | 18.05.1988 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | SE8503489 | 16.07.1985 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | SE8503489L | 17.01.1987 | L | SE8503489D0 | 16.07.1985 | D0 | Prioritätsnummer | Datum | SE8503489 | 16.07.1985 |