EP0322407 - HUBKOLBENMASCHINEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.01.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.01.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 17.03.1993 [1993/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GALBRAITH ENGINEERING PTY. LTD. 9 Montreal Road West Midland, W.A. 6056 / AU | [1989/27] | Erfinder | 01 /
GALBRAITH, Peter, Afton 9 Montreal Road West Midland, W.A. 6056 / AU | [1989/27] | Vertreter | Miller, Joseph, et al J. MILLER & CO. 34 Bedford Row, Holborn London WC1R 4JH / GB | [1989/27] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 86905168.0 | 04.09.1986 | [1989/27] | WO1986AU00261 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO8801682 | Datum: | 10.03.1988 | Sprache: | EN | [1988/06] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0322407 | Datum: | 05.07.1989 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.03.1988 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1989/27] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0322407 | Datum: | 25.03.1992 | Sprache: | EN | [1992/13] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | AU | 10.03.1988 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.08.1989 | Klassifikation | IPC: | F01L17/02 | [1989/27] | CPC: |
F01L7/04 (EP,US);
F01L17/02 (KR);
F01L1/34 (EP,US);
F01L5/06 (EP,US);
F02B75/282 (EP,US);
F02B2075/025 (EP,US);
F02B3/06 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1989/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HUBKOLBENMASCHINEN | [1989/27] | Englisch: | RECIPROCATORY MACHINES | [1989/27] | Französisch: | MACHINES A MOUVEMENT ALTERNATIF | [1989/27] | Eintritt in die regionale Phase | 01.03.1989 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.03.1989 | Recherchengebühr entrichtet | 01.03.1989 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.03.1989 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 31.03.1988 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: AT | 01.03.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1989/27] | 29.03.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.09.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.10.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 12.03.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.05.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 02.09.1991 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.11.1991 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.11.1991 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.12.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1993/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.03.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.10.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.09.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.09.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 02.10.1989 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   26.10.1989 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 25.03.1992 | [1993/03] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]FR1023618 (SNECMA) | Internationale Recherche | [Y]AU391554B ; | [A]AU2485235B ; | [A]AU843746B ; | [A]AU7740B ; | [A]DE616451 (RICHARD RIBBACK); | [A]US2113480 (MICHEL KADENACY); | [Y]US2401188 (PRINCE DAVID C); | [A]GB584783 (BRUSH ELECTRICAL ENG, et al); | [A]GB1015189 (MAURICE EUSTACE LINDSAY); | [X]JPS57102515 (FUJI HEAVY IND LTD) | Prüfung | GB497300 | CH244155 | WO8606789 |