EP0232912 - Hydroxamsäure von 7-oxabicycloheptan substituierten Äthern [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.03.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.03.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 05.05.1993 [1993/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten E.R. Squibb & Sons, Inc. Lawrenceville-Princeton Road Princeton, N.J. 08540-4000 / US | [1987/34] | Erfinder | 01 /
Varma, Ravi Kannadikovilakom 293 Deer Run Drive Belle Mead, N.J. / US | 02 /
Das, Jagabandhu 47 Joni Avenue Hamilton Square, N.J. / US | [1992/20] |
Frühere [1987/34] | 01 /
Kannadikovilakom Varma, Ravi 293 Deer Run Drive Belle Mead New Jersey / US | ||
02 /
Das, Jagabandhu 47 Joni Avenue Hamilton Square New Jersey / US | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [1987/34] | VOSSIUS & PARTNER Postfach 86 07 67 D-81634 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87101942.8 | 12.02.1987 | [1987/34] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19860829257 | 14.02.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 829257 | US19860829639 | 14.02.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 829639 | [1987/34] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0232912 | Datum: | 19.08.1987 | Sprache: | EN | [1987/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0232912 | Datum: | 13.05.1992 | Sprache: | EN | [1992/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.06.1987 | Klassifikation | IPC: | C07D493/08, A61K31/34 | [1987/34] | CPC: |
C07D493/08 (EP);
A61P1/04 (EP);
A61P11/00 (EP);
A61P25/04 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P37/08 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P7/02 (EP);
A61P9/08 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1987/34] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Hydroxamsäure von 7-oxabicycloheptan substituierten Äthern | [1987/34] | Englisch: | Hydroxamic acids of 7-oxabicycloheptane substituted ethers | [1987/34] | Französisch: | Acides hydroxamiques dérivés d'éthers substitués par oxa-7 bicycloheptane | [1987/34] | Prüfungsverfahren | 17.02.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1988/16] | 12.06.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.10.1989 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.03.1990 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 10.10.1990 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 18.10.1990 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.01.1991 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.01.1991 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 18.06.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 16.07.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Einspruch (Einsprüche) | 16.02.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1993/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.02.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.02.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.12.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.02.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | US4607049 [ ] (HALL STEVEN E [US]); | US4555523 [ ] (HALL STEVEN E [US], et al); | US4550120 [ ] (DAS JAGABANDHU [US], et al) |