EP0237013 - Adaptive Befehlsverarbeitung durch Feldrechner mit Prozessoridentifikation und datenabhängigen Statusregistern in jedem Prozessorelement [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.12.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.11.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 26.12.2007 [2007/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten International Business Machines Corporation New Orchard Road Armonk, NY 10504 / US | [N/P] |
Frühere [1987/38] | Für alle benannten Staaten International Business Machines Corporation Old Orchard Road Armonk, N.Y. 10504 / US | Erfinder | 01 /
Li, Hungwen 60 Deerfield Lane South Pleasantville, NY 10570 / US | 02 /
Wang, Ching-Chy 6F Mountainview Knolls Fishkill, N.Y. 12524 / US | [1987/38] | Vertreter | Burt, Roger James IBM United Kingdom Limited Intellectual Property Department Hursley Park Winchester Hampshire SO21 2JN / GB | [N/P] |
Frühere [1993/38] | Burt, Roger James, Dr. IBM United Kingdom Limited Intellectual Property Department Hursley Park Winchester Hampshire SO21 2JN / GB | ||
Frühere [1991/02] | Killgren, Neil Arthur IBM United Kingdom Limited Intellectual Property Department Hursley Park Winchester Hampshire SO21 2JN / GB | ||
Frühere [1988/50] | Grant, Iain Murray IBM United Kingdom Limited Intellectual Property Department Hursley Park Winchester Hampshire SO21 2JN / GB | ||
Frühere [1988/42] | Blakemore, Frederick Norman IBM United Kingdom Limited Intellectual Property Department Hursley Park Winchester Hampshire SO21 2JN / GB | ||
Frühere [1987/38] | Teufel, Fritz, Dipl.-Phys. IBM Deutschland Informationssysteme GmbH Patentwesen und Urheberrecht Pascalstrasse 100 W-7000 Stuttgart 80 / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87103374.2 | 10.03.1987 | [1987/38] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19860839311 | 13.03.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 839311 | [1987/38] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0237013 | Datum: | 16.09.1987 | Sprache: | EN | [1987/38] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0237013 | Datum: | 08.02.1989 | Sprache: | EN | [1989/06] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0237013 | Datum: | 10.02.1993 | Sprache: | EN | [1993/06] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.12.1988 | Klassifikation | IPC: | G06F15/16, G06F9/44 | [1993/06] | CPC: |
G06F9/3885 (EP,US);
G06F15/8023 (EP,US);
G06F9/3887 (EP,US);
G06F9/4494 (EP,US);
F02B2075/027 (EP,US)
|
Frühere IPC [1987/38] | G06F15/06 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1987/38] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Adaptive Befehlsverarbeitung durch Feldrechner mit Prozessoridentifikation und datenabhängigen Statusregistern in jedem Prozessorelement | [1987/38] | Englisch: | Adaptive instruction processing by array processor having processor identification and data dependent status registers in each processing element | [1987/38] | Französisch: | Traitement adaptatif d'instruction par processeur en réseau ayant une identification de processeur et des registres d'état, dépendant des données, dans chaque élément de processeur | [1987/38] | Akte vernichtet: | 20.04.2002 | Prüfungsverfahren | 26.01.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1988/13] | 26.10.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.03.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.12.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.04.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.05.1992 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 06.08.1992 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.08.1992 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.08.1992 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 11.11.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1994/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.03.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.03.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 09.03.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 16.03.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | IT | 10.02.1993 | [1999/42] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XD]US3287702 (BORCK JR WALTER C, et al); | [X]EP0121763 (INT STANDARD ELECTRIC CORP [US]); | [XP]EP0200569 (ADVANCED MICRO DEVICES INC [US]); | [XP]WO8607174 (SHEKELS HOWARD D) |