EP0269781 - Vorrichtung zur Bestimmung des Massenstromes und der Durchflussrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 01.08.1990 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten VDO Adolf Schindling AG Gräfstrasse 103 D-60487 Frankfurt / DE | [1988/23] | Erfinder | 01 /
Weibler, Wolfgang, Dr. Vor der Heide 14 D-6238 Hofheim a. T. / DE | 02 /
Wolfgang, Porth Röhrborngasse 70 D-6000 Frankfurt am Main / DE | [1988/23] | Vertreter | Klein, Thomas Kruppstrasse 105 60388 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Frühere [1988/23] | Klein, Thomas, Dipl.-Ing. (FH) Sodener Strasse 9 D-65824 Schwalbach/Ts. / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87103661.2 | 13.03.1987 | [1988/23] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19863637541 | 04.11.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3637541 | [1988/23] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0269781 | Datum: | 08.06.1988 | Sprache: | DE | [1988/23] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.04.1988 | Klassifikation | IPC: | G01P13/02, G01P5/12, G01F1/68, G01P13/00 | [1988/23] | CPC: |
G01F1/684 (EP,US);
F02D41/187 (EP,US);
G01F1/6888 (EP,US);
G01F1/696 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, SE [1988/23] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zur Bestimmung des Massenstromes und der Durchflussrichtung | [1988/23] | Englisch: | Device for determining mass flow and the flow direction | [1988/23] | Französisch: | Dispositif pour la détermination du débit massique et de la direction du débit | [1988/23] | Akte vernichtet: | 24.06.1996 | Prüfungsverfahren | 20.05.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1988/29] | 28.07.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.02.1990 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1990/38] | 13.03.1990 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1990/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.03.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 02.04.1990 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JP5786058 ; | [X]GB1488012 (HAWKER SIDDELEY DYNAMICS ENG); | [Y]EP0035680 (DEGUSSA [DE]); | [Y]US3995481 (DJORUP ROBERT S); | [Y]DE2423302 (OUTOKUMPU OY) | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Band 6, Nr. 168 (P-139)[1046], 2. September 1982; & JP-A-57 86 058 (MATSUSHITA DENKI SANGYO K.K.) 28-05-1982, & JP5786058 A 00000000 |