EP0246461 - Verbundachsaggregat [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.10.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.10.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 02.12.1992 [1992/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bergische Achsenfabrik Fr. Kotz & Söhne Am Ohlerhammer 51674 Wiehl / DE | [N/P] |
Frühere [1987/48] | Für alle benannten Staaten Bergische Achsenfabrik Fr. Kotz & Söhne Am Ohlerhammer D-51674 Wiehl / DE | Erfinder | 01 /
Holländer, K.E. Im Krahnöchel 9 D-5276 Wiehl / DE | 02 /
Steiner, H. Freiherr v. Stein-Strasse 1 D-5276 Wiehl / DE | [1987/48] | Vertreter | Brinkmann & Partner Patentanwälte Partnerschaft mbB Am Seestern 8 40547 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [1987/48] | Stenger, Watzke & Ring Patentanwälte Kaiser-Friedrich-Ring 70 D-40547 Düsseldorf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87105919.2 | 22.04.1987 | [1987/48] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19863616998 | 21.05.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3616998 | [1987/48] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0246461 | Datum: | 25.11.1987 | Sprache: | DE | [1987/48] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0246461 | Datum: | 15.02.1989 | Sprache: | DE | [1989/07] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0246461 | Datum: | 11.12.1991 | Sprache: | DE | [1991/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.12.1988 | Klassifikation | IPC: | B62D13/04, B62D7/18 | [1989/04] | CPC: |
B62D13/04 (EP,US);
B60G2204/41 (EP,US);
B60G2204/42 (EP,US)
|
Frühere IPC [1987/48] | B62D13/04 | Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE [1987/48] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verbundachsaggregat | [1987/48] | Englisch: | Junction element | [1987/48] | Französisch: | Elément de liaison | [1987/48] | Prüfungsverfahren | 27.01.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1989/13] | 27.07.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.01.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.05.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 05.06.1991 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.07.1991 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.07.1991 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.09.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1992/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.03.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.03.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 09.03.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YD]DE1810261 (BERGISCHE ACHSEN KOTZ SOEHNE); | [Y]US1349653 (BENSON JESSE M); | [A]FR2335359 (FRUEHAUF FRANCE [FR]) |