EP0250808 - Türschloss [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.07.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.07.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 18.09.1991 [1991/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80809 München / DE | [N/P] |
Frühere [1989/49] | Für alle benannten Staaten Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Patentabteilung AJ-3 D-80788 München / DE | ||
Frühere [1988/01] | Für alle benannten Staaten Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Patentabteilung AJ-3 D-80788 München / DE | Erfinder | 01 /
Weber, Wolfgang Apostelholzweg 36 D-8031 Neu-Gilching / DE | 02 /
Possenriede, Herbert Raffoltstrasse 17 D-8690 Schweitenkirchen / DE | 03 /
Wilms, Hans Edelweissstrasse 8 D-8031 Maisach / DE | 04 /
Köstler, Ulrich Josef Carl-v.-Linde-strasse 35 D-8044 Unterschleissheim / DE | [1988/01] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87106958.9 | 13.05.1987 | [1988/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19863622048 | 01.07.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3622048 | [1988/01] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0250808 | Datum: | 07.01.1988 | Sprache: | DE | [1988/01] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0250808 | Datum: | 17.11.1988 | Sprache: | DE | [1988/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0250808 | Datum: | 26.09.1990 | Sprache: | DE | [1990/39] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.09.1988 | Klassifikation | IPC: | E05B65/32 | [1988/01] | CPC: |
E05B85/243 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT, SE [1988/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Türschloss | [1988/01] | Englisch: | Door lock | [1988/01] | Französisch: | Serrure pour porte | [1988/01] | Prüfungsverfahren | 04.10.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1988/48] | 07.06.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.09.1989 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.11.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 23.11.1989 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.02.1990 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.02.1990 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 27.06.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1991/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.04.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.07.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.1990 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   25.07.1990 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB2034802 (FICHTEL & SACHS AG); | [A]GB1207774 (KIEKERT SOEHNE ARN [DE]); | [A]US2904988 (GAIDA JOSEPH B); | [A]DE8505832U |