Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE3765186D1 | 31.10.1990 | D1 | Prioritätsnummer | Datum | DE3765186 | 13.05.1987 | DE3622048 | 01.07.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP0250808 | Globale Akte | 26.09.1990 | B1 | EP0250808 | 17.11.1988 | A3 | EP0250808 | 07.01.1988 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | DE3622048 | 01.07.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE3622048 | 07.01.1988 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE3622048 | 01.07.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ES2018197 | 01.04.1991 | B3 | Prioritätsnummer | Datum | DE3622048 | 01.07.1986 |