EP0251047 - Hochschrumpfbare Folien auf der Basis von Styrol-Butadien-Blockcopolymeren und Verfahren zu ihrer Herstellung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 19.11.1990 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT 65926 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Frühere [1988/01] | Für alle benannten Staaten HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT D-65926 Frankfurt am Main / DE | Erfinder | 01 /
Deiringer, Guenther, Dr. Mozartstrasse 10 D-8269 Burgkirchen / DE | 02 /
Muskalla, Winfried Im Krautacker 11 D-6228 Eltville / DE | [1988/01] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87108754.0 | 19.06.1987 | [1988/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19863621219 | 25.06.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3621219 | [1988/01] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0251047 | Datum: | 07.01.1988 | Sprache: | DE | [1988/01] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0251047 | Datum: | 15.11.1989 | Sprache: | DE | [1989/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.09.1989 | Klassifikation | IPC: | C08L53/02 | [1988/01] | CPC: |
C08L53/02 (EP)
| C-Set: |
C08L53/02, C08L2666/02 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1988/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Hochschrumpfbare Folien auf der Basis von Styrol-Butadien-Blockcopolymeren und Verfahren zu ihrer Herstellung | [1988/01] | Englisch: | Highly shrinkable foil based on sequenced styrene-butadiene copolymers, and process for their preparation | [1988/01] | Französisch: | Feuille hautement rétrécissable à base de copolymères blocs styrène-butadiène et son procédé de préparation | [1988/01] | Akte vernichtet: | 16.03.1999 | Prüfungsverfahren | 16.05.1990 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1991/02] | 10.08.1990 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1991/02] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.05.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.05.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 12.06.1990 | M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4110500 ; | [A]AT342319B ; | [XD]JPS58225146 | [XD] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Band 8, Nr. 77 (C-218)[1514], 10. April 1984Seite 2 C 218; & JP-A-58 225 146 (DENKI KAGAKU KOGYO K.K.) 27-12-1983 |