EP0264546 - Treibkäfig-Fluggeschoss-Anordnung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 16.01.1990 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Rheinmetall GmbH Pempelfurtstrasse 1 40880 Ratingen / DE | [N/P] |
Frühere [1988/17] | Für alle benannten Staaten Rheinmetall GmbH Pempelfurtstrasse 1 D-40880 Ratingen / DE | Erfinder | 01 /
Wallow, Peter Bergische Landstrasse 615 D-4000 Düsseldorf 12 / DE | 02 /
Bethmann, Karl Wilhelm Gellertstrasse 15 D-4130 Moers / DE | [1988/17] | Vertreter | Podszus, Burghart Rheinmetall GmbH Ulmenstrasse 125 Postfach 6609 D-4000 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [1988/17] | Podszus, Burghart, Dipl.-Phys. Rheinmetall GmbH Ulmenstrasse 125 Postfach 6609 D-4000 Düsseldorf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87109633.5 | 04.07.1987 | [1988/17] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19863635738 | 21.10.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3635738 | [1988/17] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0264546 | Datum: | 27.04.1988 | Sprache: | DE | [1988/17] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0264546 | Datum: | 11.01.1989 | Sprache: | DE | [1989/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.11.1988 | Klassifikation | IPC: | F42B13/16, F42B13/06, F42B13/02 | [1989/01] | CPC: |
F42B14/064 (EP,US)
|
Frühere IPC [1988/17] | F42B13/16, F42B13/02 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1988/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Treibkäfig-Fluggeschoss-Anordnung | [1988/17] | Englisch: | Projectile and its sabot | [1988/17] | Französisch: | Ensemble d'un projectile et son sabot | [1988/17] | Akte vernichtet: | 30.10.1997 | Prüfungsverfahren | 12.07.1989 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1990/10] | 10.10.1989 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1990/10] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 14.08.1989 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.1989 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US4638739 (SAYLES DAVID C [US]); | [Y]FR2599828 (SAUVESTRE JEAN CLAUDE [FR]); | [Y]US2788744 (OTTO DONNER HANS); | [Y]US2715874 (HABLUTZEL CHARLES E, et al); | [A]FR592192 (BATIGNOLLES SA CONST DES); | [A]US4015535 (BOND JR JOHN W); | [A]EP0152492 (RHEINMETALL GMBH [DE]) |