EP0261474 - Kabelstecker [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.09.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.09.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 10.11.1993 [1993/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [1988/13] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Erfinder | 01 /
Zell, Karl, Dipl.-Ing. Moritz-von-Schwind-Weg 80 D-8134 Niederpöcking / DE | 02 /
Seidel, Peter Mittenwalderstrasse 256 D-8038 Gröbenzell / DE | 03 /
Pelzl, Leo Alpenblickstrasse 5 D-8150 Holzkirchen / DE | [1988/13] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87112884.9 | 03.09.1987 | [1988/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19863632600 | 25.09.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3632600 | [1988/13] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0261474 | Datum: | 30.03.1988 | Sprache: | DE | [1988/13] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0261474 | Datum: | 05.10.1988 | Sprache: | DE | [1988/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0261474 | Datum: | 19.11.1992 | Sprache: | DE | [1992/47] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.08.1988 | Klassifikation | IPC: | H01R13/658 | [1988/13] | CPC: |
H01R13/6592 (EP,US);
H01R13/6594 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1988/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kabelstecker | [1988/13] | Englisch: | Cable plug | [1988/13] | Französisch: | Fiche pour câble | [1988/13] | Prüfungsverfahren | 28.03.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1989/22] | 04.12.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 31.03.1992 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.06.1992 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.06.1992 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 20.08.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1993/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.09.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.09.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.12.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.09.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE2445049 (INT STANDARD ELECTRIC CORP); | [A]WO8505230 (AMP INC [US]) |