EP0261667 - Kunststoff-Objektträger für Mikroskope und Verfahren zu seiner Herstellung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.12.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.12.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 16.02.1994 [1994/07] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Biomate Co., Ltd. Kagurazaka Masumoto Building 113, Yarai-cho Shinjuku-ku Tokyo / JP | [1988/13] | Erfinder | 01 /
Karasawa, Yoshiharu c/o Biomate Co. Ltd. 113, Yarai-cho Shinjuku-ku Tokyo / JP | 02 /
Hirohashi, Ken c/o Biomate Co. Ltd. 113, Yarai-cho Shinjuku-ku Tokyo / JP | [1988/13] | Vertreter | advotec. Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft Tappe mbB Widenmayerstraße 4 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [1988/13] | Dr. Elisabeth Jung Dr. Jürgen Schirdewahn Dipl.-Ing. Claus Gernhardt Postfach 40 14 68 D-80714 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87113919.2 | 23.09.1987 | [1988/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19860223862 | 24.09.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 22386286 | [1988/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0261667 | Datum: | 30.03.1988 | Sprache: | EN | [1988/13] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0261667 | Datum: | 31.05.1989 | Sprache: | EN | [1989/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0261667 | Datum: | 17.02.1993 | Sprache: | EN | [1993/07] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.04.1989 | Klassifikation | IPC: | G02B21/34 | [1988/13] | CPC: |
G02B21/34 (EP,US);
Y10S428/913 (EP,US);
Y10T428/26 (EP,US);
Y10T428/31533 (EP,US);
Y10T428/31536 (EP,US);
Y10T428/31667 (EP,US);
Y10T428/31797 (EP,US);
Y10T428/31917 (EP,US);
Y10T428/3192 (EP,US);
Y10T428/31971 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, IT, LI, SE [1988/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kunststoff-Objektträger für Mikroskope und Verfahren zu seiner Herstellung | [1988/13] | Englisch: | Plastic slides for microscopes and method of manufacturing same | [1988/13] | Französisch: | Porte-objet plastique pour des microscopes et procédé de sa fabrication | [1988/13] | Prüfungsverfahren | 13.11.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1990/02] | 17.10.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.03.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.05.1992 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 07.07.1992 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.10.1992 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.10.1992 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 19.11.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1994/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.09.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.09.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.09.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.09.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JP56050312 ; | [A]JP60111947 ; | [X]US3097070 (ADELBERT ALDRICH, et al); | [X]DE1472242 ; | [X]US4022521 (HALL RAYMOND V, et al); | [A]US4011350 (MARKOVITS ARTHUR L, et al); | [A]DE1252435 | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 5, no. 107 (P-70)(779), July 11, 1981; & JP-A-56 050 312 (MITSUBISHI RAYON) 07-05-1981, & JP56050312 A 00000000 | [A] - APPLIED OPTICS. vol 18, no. 11, June 1979, pages 1842-1846; J.D. LYTLE et al.: "Wideband optical transmission properties of seven thermoplastics" | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPANvol. 9, no. 262 (P-398)(1985), October 19, 1985; & JP-A-60 111 947 (KONISHIROKU SHASHIN) 18-06-1985, & JP60111947 A 00000000 |