EP0289662 - Rotationsmaschine zum Senkrecht-Flechten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 04.02.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.02.1992 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 25.03.1992 [1992/13] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MAGNATECH INTERNATIONAL, INC. a Pennsylvania corporation 1015 Penn Avenue Wyomissing Pennsylvania / US | [N/P] |
Frühere [1989/48] | Für alle benannten Staaten MAGNATECH INTERNATIONAL, INC. a Pennsylvania corporation 1015 Penn Avenue Wyomissing Pennsylvania / US | ||
Frühere [1988/45] | Für alle benannten Staaten Rockwell International Corporation 600 Grant Street Pittsburgh Pennsylvania 15219 / US | Erfinder | 01 /
Graeff, Barry L. 315 Ernst Road Greenfield Reading Pennsylvania 19601 / US | 02 /
Haehnel, Rudolf H. Cedar Top Road R.D. 1 Reading Pennsylvania 19607 / US | 03 /
Iannucci, Vincent A. 502 Dorchester Avenue Lincoln Park Westlawn Pennsylvania 19609 / US | [1988/45] | Vertreter | Schwepfinger, Karl-Heinz, et al Prinz & Partner GbR Manzingerweg 7 81241 München / DE | [N/P] |
Frühere [1989/48] | Schwepfinger, Karl-Heinz, Dipl.-Ing., et al Prinz & Partner, Manzingerweg 7 D-81241 München / DE | ||
Frühere [1989/05] | Leiser, Gottfried, Dipl.-Ing. Prinz & Partner, Manzingerweg 7 D-81241 München / DE | ||
Frühere [1988/45] | Leiser, Gottfried, Dipl.-Ing. Patentanwälte Prinz, Leiser, Bunke & Partner Manzingerweg 7 D-8000 München 60 / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87118918.9 | 21.12.1987 | [1988/45] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19870045113 | 04.05.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 45113 | [1988/45] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0289662 | Datum: | 09.11.1988 | Sprache: | EN | [1988/45] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0289662 | Datum: | 23.01.1991 | Sprache: | EN | [1991/04] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.12.1990 | Klassifikation | IPC: | D04C3/42 | [1988/45] | CPC: |
D04C3/42 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1988/45] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Rotationsmaschine zum Senkrecht-Flechten | [1988/45] | Englisch: | Vertical rotary braider | [1988/45] | Französisch: | Machine rotative à tresser verticalement | [1988/45] | Akte vernichtet: | 14.02.2000 | Prüfungsverfahren | 24.07.1991 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1992/13] | 25.10.1991 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1992/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.12.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.12.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 02.09.1991 | M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE320865 (EUGEN SICHTERMANN); | [AD]US2464899 (SOKOL VINCENT G); | [AD]US3892161 (SOKOL VINCENT); | [A]FR2426758 (COMAT SPA [IT]); | [A]US4535674 (BULL JEFFREY F [US], et al) |