EP0244909 - Hochdrucknatriumdampfentladungslampe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.05.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.05.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 26.06.1991 [1991/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [1987/46] | Für alle benannten Staaten Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 NL-5621 BA Eindhoven / NL | Erfinder | 01 /
Antonis, Petrus Hendrikus c/o Int. Octrooibureau B.V. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 02 /
Meessen, Lodewijk Hubert Maria c/o Int. Octrooibureau B.V. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 03 /
Schäfer, Ralf c/o Int. Octrooibureau B.V. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [1987/46] | Vertreter | Rooda, Hans, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 5656 AA Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [1987/46] | Rooda, Hans, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87200808.1 | 29.04.1987 | [1987/46] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NL19860001162 | 07.05.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NL 8601162 | [1987/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0244909 | Datum: | 11.11.1987 | Sprache: | EN | [1987/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0244909 | Datum: | 04.07.1990 | Sprache: | EN | [1990/27] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.09.1987 | Klassifikation | IPC: | H01J61/82 | [1987/46] | CPC: |
H01J61/825 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB, IT, NL [1987/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Hochdrucknatriumdampfentladungslampe | [1987/46] | Englisch: | High-pressure sodium vapour discharge lamp | [1987/46] | Französisch: | Lampe à décharge à vapeur de sodium à haute pression | [1987/46] | Prüfungsverfahren | 05.05.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1988/27] | 17.04.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 31.10.1989 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.01.1990 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.01.1990 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 05.04.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1991/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.04.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.04.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP5826449 ; | [AD]GB2083281 (PHILIPS NV); | [AD]EP0094137 (PHILIPS NV [NL]) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 7, no. 103 (E-173)[1248], 6th May 1983; & JP-A-58 26 449 (MATSUSHITA DENSHI KOGYO K.K.) 16-02-1983, & JP5826449 A 00000000 |