Benannte Vertragsstaaten | AT | Erlöschen: 29.05.1991 | DE | | FR | | GB | | IT | | SE | | Prüfungsverfahren | 26.02.1991 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.06.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.06.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Europäisches Patent erteilt | 29.05.1991 | Einspruchsverfahren | 03.03.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 20.05.1992 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 20.09.1991 | | Beschreibung des Ereignisses: | FR: TRANSLATION FILED | | Datum des Ereignisses: | 20.05.1992 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED | | Datum des Ereignisses: | 23.12.1987 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AT DE FR GB IT SE | | Datum des Ereignisses: | 29.05.1991 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | B1 | Designated State(s): | AT DE FR GB IT SE | | Datum des Ereignisses: | 31.08.1988 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19880622 | | Datum des Ereignisses: | 05.09.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 19900719 | | Datum des Ereignisses: | 29.05.1991 | | Beschreibung des Ereignisses: | CORRESPONDS TO: | Ref Document Number: | 64050 | Country of Ref Document: | AT | DATE OF REF DOCUMENT: | 19910615 | Kind Code of Ref Document: | T | Format of Ref Document F/P: | P | | Datum des Ereignisses: | 04.07.1991 | | Beschreibung des Ereignisses: | CORRESPONDS TO: | Ref Document Number: | 3770342 | Country of Ref Document: | DE | DATE OF REF DOCUMENT: | 19910704 | Format of Ref Document F/P: | P | | Datum des Ereignisses: | 17.07.1991 | | Beschreibung des Ereignisses: | IT: TRANSLATION FOR A EP PATENT FILED | | Datum des Ereignisses: | 03.02.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | GB: EUROPEAN PATENT CEASED THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE | Effective DATE: | 19980611 | | Datum des Ereignisses: | 09.06.1995 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG FR CD | Code Expl.: | CHANGE OF NAME OR COMPANY NAME | | Datum des Ereignisses: | 02.04.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG FR ST | Code Expl.: | -NOTIFICATION OF LAPSE | | Datum des Ereignisses: | 31.01.1995 | | Beschreibung des Ereignisses: | SE: EUROPEAN PATENT IN FORCE IN SWEDEN | Ref Document Number: | 87201099.6 | Format of Ref Document F/P: | F | | Datum des Ereignisses: | 19.04.1995 | | Beschreibung des Ereignisses: | IT: CHANGES IN OWNERSHIP OF A EUROPEAN PATENT | OWNER: | CAMBIO RAGIONE SOCIALE;PHILIPS ELECTRONICS N.V. | | Datum des Ereignisses: | 01.03.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | SE: EUROPEAN PATENT HAS LAPSED | Ref Document Number: | 87201099.6 | Format of Ref Document F/P: | F | | Datum des Ereignisses: | 29.05.1991 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | AT | Effective DATE: | 19910529 | | Datum des Ereignisses: | 01.04.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 19990401 | | Datum des Ereignisses: | 26.02.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 19990226 | | Datum des Ereignisses: | 11.06.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 19980611 | | Datum des Ereignisses: | 12.06.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | SE | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 19980612 | | Datum des Ereignisses: | 22.08.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Payment DATE: | 19970822 | Year of Fee Payment: | 11 | | Datum des Ereignisses: | 24.06.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Payment DATE: | 19970624 | Year of Fee Payment: | 11 | | Datum des Ereignisses: | 02.06.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Payment DATE: | 19970602 | Year of Fee Payment: | 11 | | Datum des Ereignisses: | 25.06.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | SE | Payment DATE: | 19970625 | Year of Fee Payment: | 11 | | Datum des Ereignisses: | 11.06.2005 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | IT | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES;WARNING: LAPSES OF ITALIAN PATENTS WITH EFFECTIVE DATE BEFORE 2007 MAY HAVE OCCURRED AT ANY TIME BEFORE 2007. THE CORRECT EFFECTIVE DATE MAY BE DIFFERENT FROM THE ONE RECORDED. | Effective DATE: | 20050611 | | Datum des Ereignisses: | 12.04.1991 | | Beschreibung des Ereignisses: | (EXPECTED) GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009210 | | Datum des Ereignisses: | 07.11.1987 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 02.04.1992 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | | Datum des Ereignisses: | 02.04.1992 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009261 | |