EP0273476 - Bildprojektionssystem [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.03.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.05.1994 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AT | veröffentlicht am 22.06.1994 [1994/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [1988/27] | Für alle benannten Staaten Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 NL-5621 BA Eindhoven / NL | Erfinder | 01 /
Spruit, Johannes Hendrikus Maria c/o INT. OCTROOIBUREAU B.V. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [1988/27] | Vertreter | Cobben, Louis Marie Hubert, et al Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [1988/27] | Cobben, Louis Marie Hubert, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87202255.3 | 18.11.1987 | [1988/27] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NL19860002975 | 24.11.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NL 8602975 | [1988/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0273476 | Datum: | 06.07.1988 | Sprache: | EN | [1988/27] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0273476 | Datum: | 19.05.1993 | Sprache: | EN | [1993/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.05.1988 | Klassifikation | IPC: | G02B13/16, G02B5/28, G02B13/18, H04N9/31 | [1988/27] | CPC: |
G02B5/285 (EP,US);
H04N5/74 (KR);
G02B13/16 (EP,US);
G02B13/18 (EP,US);
H04N9/31 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, DE, FR, GB, IT, NL, SE [1988/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Bildprojektionssystem | [1988/27] | Englisch: | Image projection system | [1988/27] | Französisch: | Système de projection d'image | [1988/27] | Prüfungsverfahren | 20.12.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1989/08] | 23.05.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.11.1991 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 08.01.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.07.1992 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 24.11.1992 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.02.1993 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.02.1993 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 22.02.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1994/19] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 08.01.1992 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 08.01.1992 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 18.02.1992 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.11.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.11.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.11.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.11.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 19.05.1993 | NL | 19.05.1993 | SE | 19.05.1993 | [1994/25] |
Frühere [1994/02] | NL | 19.05.1993 | |
SE | 19.05.1993 | ||
Frühere [1994/01] | NL | 19.05.1993 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP59102202 ; | [A]JP60143312 ; | [A]FR2256421 (SOPELEM [FR]); | [Y]US4526442 (BETENSKY ELLIS I [US]); | [A]US4564269 (UEHARA MAKOTO [JP]); | [YD]EP0170320 (PHILIPS NV [NL]) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 8, no. 219 (P-306)[1656]page 103 P 306; & JP-A-59 102 202 (HIROSHI MITO) 13-06-1984, & JP59102202 A 00000000 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 9, no. 312 (P-411)[2035]page 164 P 411; & JP-A-60 143 312 (NORITA KOUGAKU K.K.) 29-07-1985, & JP60143312 A 00000000 |