EP0233700 - Formen einer mit Fasern verstärkter Verbundarmierung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 19.09.1989 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Advanced Composite Components Limited Delves Road Heanor Gate Industrial Estate Heanor Derbyshire DE7 7SJ / GB | [N/P] |
Frühere [1987/35] | Für alle benannten Staaten Advanced Composite Components Limited Delves Road Heanor Gate Industrial Estate Heanor Derbyshire DE7 7SJ / GB | Erfinder | 01 /
Sloman, Roger Mark Advanced Composite Comp. Ltd. Delves Road Heanor Gate Industrial Estate Heanor Derbyshire DE7 7SJ / GB | [1987/35] | Vertreter | Campbell, Iain Angus, et al Swindell & Pearson 48 Friar Gate Derby DE1 1GY / GB | [1987/35] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87300356.0 | 16.01.1987 | [1987/35] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19860001166 | 17.01.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8601166 | [1987/35] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0233700 | Datum: | 26.08.1987 | Sprache: | EN | [1987/35] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0233700 | Datum: | 21.09.1988 | Sprache: | EN | [1988/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.08.1988 | Klassifikation | IPC: | B29C63/02, B29C63/16 | [1987/35] | CPC: |
B29C33/0016 (EP);
B29C43/02 (KR);
B29C63/02 (EP);
B29C63/16 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GR, IT, LI, NL, SE [1987/35] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Formen einer mit Fasern verstärkter Verbundarmierung | [1987/35] | Englisch: | Moulding Fibre Reinforced Composite Armour | [1987/35] | Französisch: | Moulage d'une armature composite renforcée par des fibres | [1987/35] | Akte vernichtet: | 12.05.1995 | Prüfungsverfahren | 22.03.1989 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1989/45] | 12.06.1989 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1989/45] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 14.04.1989 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.1989 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YD]EP0076673 (ADVANCED COMPOSITE COMPONENTS [GB]); | [X]EP0148534 (UNION CARBIDE CORP [US]); | [A]US3861977 (WILEY NATHANIEL C); | [A]DE1629682 (TECIMAR SOC POUR L ANVANCEMENT); | [A]EP0170819 (AUDI AG [DE]) |