EP0237361 - Halbleiterspeichervorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.11.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.03.1997 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 23.04.1997 [1997/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | [N/P] |
Frühere [1987/38] | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | Erfinder | 01 /
Furutani, Kiyohiro C/O Mitsubishi Denki K.K. LSI Kenkyusho 1, Mizuhara 4-chome, Itami-shi Hyogo-ken / JP | 02 /
Mashiko, Koichiro C/O Mitsubishi Denki K.K. LSI Kenkyusho 1, Mizuhara 4-chome, Itami-shi Hyogo-ken / JP | 03 /
Arimoto, Kazutami C/O Mitsubishi Denki K.K. LSI Kenkyusho 1, Mizuhara 4-chome, Itami-shi Hyogo-ken / JP | [1987/38] | Vertreter | Barnard, Eric Edward, et al Brookes Batchellor 102-108 Clerkenwell Road London EC1M 5SA / GB | [N/P] |
Frühere [1987/38] | Barnard, Eric Edward, et al BROOKES & MARTIN High Holborn House 52/54 High Holborn London WC1V 6SE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87302183.6 | 13.03.1987 | [1987/38] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19860056120 | 13.03.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 5612086 | [1987/38] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0237361 | Datum: | 16.09.1987 | Sprache: | EN | [1987/38] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0237361 | Datum: | 19.07.1989 | Sprache: | EN | [1989/29] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0237361 | Datum: | 30.01.1991 | Sprache: | EN | [1991/05] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 31.05.1989 | Klassifikation | IPC: | H01L27/10, G11C11/40 | [1987/38] | CPC: |
H10B12/37 (EP,US);
Y10S257/911 (EP,US);
Y10S257/922 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1987/38] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Halbleiterspeichervorrichtung | [1987/38] | Englisch: | Semiconductor memory device | [1987/38] | Französisch: | Dispositif de mémoire semi-conducteur | [1987/38] | Akte vernichtet: | 20.04.2002 | Prüfungsverfahren | 28.07.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1989/39] | 28.09.1989 | Antrag auf beschleunigte Prüfung gestellt | 24.11.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.11.1989 | Entscheidung über den Antrag auf beschleunigte Prüfung - stattgegeben: Ja | 08.03.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.04.1990 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 02.07.1990 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.09.1990 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.09.1990 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 31.10.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1992/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.03.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.03.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0169346 (TOSHIBA KK [JP]); | [T]EP0234741 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) |