EP0241285 - Antibiotikum A42125 und Verfahren zu dessen Herstellung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.04.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.04.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 16.06.1993 [1993/24] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285 / US | [N/P] |
Frühere [1987/42] | Für alle benannten Staaten ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center Indianapolis, Indiana 46285 / US | Erfinder | 01 /
Hamill, Robert L. 617 Brookview Drive Greenwood Indiana 46142 / US | 02 /
Kastner, Ralph Emil 243 Webb Drive Indianapolis Indiana 46227 / US | [1987/42] | Vertreter | Tapping, Kenneth George, et al Lilly Industries Limited European Patent Operations Erl Wood Manor Windlesham Surrey GU20 6PH / GB | [N/P] |
Frühere [1987/42] | Tapping, Kenneth George, et al Lilly Industries Limited European Patent Operations Erl Wood Manor Windlesham Surrey GU20 6PH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87303082.9 | 09.04.1987 | [1987/42] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19860850786 | 11.04.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 850786 | [1987/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0241285 | Datum: | 14.10.1987 | Sprache: | EN | [1987/42] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0241285 | Datum: | 07.09.1988 | Sprache: | EN | [1988/36] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0241285 | Datum: | 24.06.1992 | Sprache: | EN | [1992/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.07.1988 | Klassifikation | IPC: | C07G11/00, C12P1/04, C12N15/00 | [1987/42] | CPC: |
C12P1/06 (EP,US);
C12N1/00 (KR);
A23K20/195 (EP,US);
A61P31/04 (EP);
C12N1/205 (EP,US);
C12N15/00 (KR);
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1989/11] |
Frühere [1987/42] | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Antibiotikum A42125 und Verfahren zu dessen Herstellung | [1987/42] | Englisch: | Antibiotic A42125 and process for its production | [1987/42] | Französisch: | Antibiotique A42125 et procédé pour sa fabrication | [1987/42] | Biologisches Material | In dieser Anmeldung wird hinterlegtes biologisches Material erwähnt; Einzelheiten siehe Akte | Prüfungsverfahren | 15.04.1987 | Prüfungsantrag gestellt [1987/42] | 14.11.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 18.01.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.08.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 06.12.1991 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.02.1992 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.02.1992 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 25.03.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1993/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.04.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.04.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.04.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.04.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0115350 (BRISTOL MYERS CO [US]); | [A]US4524145 (MATSON JAMES A [US]) | [A] - TETRAHEDRON LETTERS, vol. 26, no. 34, 1985, pages 4011-4014, London, GB; D.E. NETTLETON et al.: "Isolation and structure of rebeccamycin - a new antitumor antibiotic from nocardia aerocoligenes" |