EP0256612 - Abziehvorrichtung für elektronische Bauelemente [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.11.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.11.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 13.01.1993 [1993/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BURNDY CORPORATION Richards Avenue Norwalk Connecticut 06856 / US | [N/P] |
Frühere [1988/08] | Für alle benannten Staaten Burndy Corporation Richards Avenue Norwalk Connecticut 06856 / US | Erfinder | 01 /
Ernest, Louis, Cheh. 4 Ravenwood Road Norwalk Connecticut 06850 / US | [1988/08] | Vertreter | Orchard, Oliver John JOHN ORCHARD & CO. Staple Inn Buildings North High Holborn London WC1V 7PZ / GB | [N/P] |
Frühere [1988/08] | Orchard, Oliver John JOHN ORCHARD & CO. Staple Inn Buildings North High Holborn London WC1V 7PZ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87303094.4 | 09.04.1987 | [1988/08] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19860894818 | 08.08.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 894818 | [1988/08] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0256612 | Datum: | 24.02.1988 | Sprache: | EN | [1988/08] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0256612 | Datum: | 22.01.1992 | Sprache: | EN | [1992/04] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.10.1987 | Klassifikation | IPC: | H05K13/04, B25B9/02 | [1988/08] | CPC: |
H05K13/0491 (EP,US);
H05K13/0007 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1988/08] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Abziehvorrichtung für elektronische Bauelemente | [1988/08] | Englisch: | Chip carrier extraction tool | [1988/08] | Französisch: | Outil d'extraction pour circuits intégrés | [1988/08] | Prüfungsverfahren | 12.05.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1988/28] | 19.10.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.04.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.05.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 05.07.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 17.07.1991 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.09.1991 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.09.1991 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.10.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1993/02] | Antrag auf Wiedereinsetzung: | 21.02.1990 | Datum des Antrags | 13.08.1990 | Antrag stattgegeben | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.01.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.03.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.03.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 02.05.1989 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   04.01.1990 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CH | 22.01.1992 | LI | 22.01.1992 | SE | 22.01.1992 | [1992/33] |
Frühere [1992/32] | SE | 22.01.1992 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3974556 (KUBIK PETER STEVE); | [A]DE3214792 (SIEMENS AG [DE]); | [A]GB2157223 (TALLORD LIMITED) |