Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
27.07.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 18.09.1991 [1991/38] |
11.08.1990 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 26.09.1990 [1990/39] |
09.11.1989 | Erster Prüfungsbericht | |
27.06.1988 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 17.08.1988 [1988/33] |
07.12.1987 | Veröffentlichung des Recherchenberichts | veröffentlicht am 27.01.1988 [1988/04] |
17.10.1987 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 02.12.1987 [1987/49] |