EP0247740 - Isocarbacycline und Verfahren zu ihrer Herstellung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.07.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.07.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 18.09.1991 [1991/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TEIJIN LIMITED 11 Minami Honmachi 1-chome Higashi-ku Osaka-shi Osaka-fu / JP | [N/P] |
Frühere [1987/49] | Für alle benannten Staaten TEIJIN LIMITED 11 Minami Honmachi 1-chome Higashi-ku Osaka-shi Osaka-fu / JP | Erfinder | 01 /
Hazato, Atsuo 3-18-4, Tamadaira Hino-shi Tokyo / JP | 02 /
Tanaka, Toshio 6-17-20, Tamadaira Hino-shi Tokyo / JP | 03 /
Okamura, Noriaki 1-31-1, Sengawa-cho Chofu-shi Tokyo / JP | 04 /
Bannai, Kiyoahi 3-18-4-224, Tamadaira Hino-shi Tokyo / JP | 05 /
Kurozumi, Seizi 1-2-28 Higashitokura Kokubunji-shi Tokyo / JP | 06 /
Suzuki, Masaaki 2-66, Yata-cho Higashi-ku Nagoya-shi Aichi-ken / JP | 07 /
Noyori, Ryoji 135-417, Umemorishinden Nisshin-cho Aichi-gun Aichi-ken / JP | [1987/49] | Vertreter | Myerscough, Philip Boyd, et al J.A.KEMP & CO. 14, South Square Gray's Inn London WC1R 5LX / GB | [1987/49] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87303883.0 | 30.04.1987 | [1987/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19860099470 | 01.05.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 9947086 | JP19860219117 | 19.09.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 21911786 | JP19860219118 | 19.09.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 21911886 | JP19860219119 | 19.09.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 21911986 | [1987/49] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0247740 | Datum: | 02.12.1987 | Sprache: | EN | [1987/49] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0247740 | Datum: | 27.01.1988 | Sprache: | EN | [1988/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0247740 | Datum: | 26.09.1990 | Sprache: | EN | [1990/39] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.12.1987 | Klassifikation | IPC: | C07C405/00, A61K31/557 | [1990/39] | CPC: |
C07C405/0025 (EP,US);
C07C405/00 (KR);
C07C405/0083 (EP,US)
|
Frühere IPC [1987/49] | C07C177/00, A61K31/557 | Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1987/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Isocarbacycline und Verfahren zu ihrer Herstellung | [1987/49] | Englisch: | Novel isocarbacyclins and processes for production thereof | [1987/49] | Französisch: | Isocarbacyclines et leurs procédés de production | [1987/49] | Prüfungsverfahren | 07.06.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1988/33] | 13.11.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 19.03.1990 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.06.1990 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.06.1990 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 27.06.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1991/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.04.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.04.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD] - Tetrahedron Letters, Vol. 25, No. 44, 1984, pages 5087-5090; Pergamon Press Ltd, GB, T. MASE et al.: "An efficient synthesis of isocarbacyclin starting from furfural", whole article. | [A] - Tetrahedron Letters, No. 36, 1972, pages 3815-3817; Pergamon Press Ltd, GB, J. BAGLI et al.: "Prostaglandins V7-utility of the Nef reaction in the synthesis of prostanoic acids. A total synthesis of (+/-)-11-deoxy-PGE2, and their C-15 epimers", Compound 3. | [A] - Tetrahedron Letters, Vol. 27, No. 7, 1986, pages 845-846; Pergamon Press Ltd, GB, D. FERROUD et al.: "Bis (arylsulfonyl)methane: A versatile synthon in pheromone synthesis", whole article. | Prüfung | - TETRAHEDRON LETTERS, vo. 27, no.7, 1986, pages 845-846; PERGAMON Press LTD; GB D. FERROUD et al.: "Bis (arylsulfonyl)methane: A versatile synthon in pheromene synthesis." |