EP0252740 - Photosensibilisatoren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 18.10.1990 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SOLARCHEM RESEARCH, A DIVISION OF BROLOR INVESTMENTS LIMITED 516 Gordon Baker Road Willowdale Ontario M2H 3B4 / CA | [N/P] |
Frühere [1988/02] | Für alle benannten Staaten SOLARCHEM RESEARCH, A DIVISION OF BROLOR INVESTMENTS LIMITED 516 Gordon Baker Road Willowdale Ontario M2H 3B4 / CA | Erfinder | 01 /
Clarke E. Slemon 77 Finch Avenue East No 266 Willowdale Ontario M2N 6H8 / CA | [1988/02] | Vertreter | Orr, William McLean, et al Urquhart-Dykes & Lord LLP Tower North Central Merrion Way Leeds LS2 8PA / GB | [N/P] |
Frühere [1988/02] | Orr, William McLean, et al URQUHART-DYKES & LORD 5th Floor, Tower House Merrion Way Leeds West Yorkshire, LS2 8PA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87306081.8 | 09.07.1987 | [1988/02] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CA19860513436 | 09.07.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CA 513436 | [1988/02] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0252740 | Datum: | 13.01.1988 | Sprache: | EN | [1988/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.11.1987 | Klassifikation | IPC: | C07C172/00, B01J31/06, C08F2/50, C08F8/00 | [1988/02] | CPC: |
C07C401/00 (EP,US);
C08F8/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1988/02] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Photosensibilisatoren | [1988/02] | Englisch: | Photosensitizer | [1988/02] | Französisch: | Photosensibilisateurs | [1988/02] | Akte vernichtet: | 26.06.1996 | Prüfungsverfahren | 07.07.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1988/36] | 02.10.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 20.02.1990 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.06.1990 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1990/49] | 11.07.1990 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [1990/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.07.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.1990 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB2058793 (WISCONSIN ALUMNI RES FOUND); | [A]EP0130509 (HOFFMANN LA ROCHE [CH]); | [A]US4609444 (GUILLET JAMES E [CA]) | [A] - "RECUEIL DES TRAVAUX CHIMIQUES DES PAYS-BAS", JOURNAL OF THE ROYAL NETHERLANDS CHEMICAL SOCIETY, vol. 89, no. 3, March 1970, pages 261-264, Amsterdam, NL; A.E.C. SNOEREN et al.: "Studies on vitamin D and related compounds. Part 21 - photosensitized reactions" |