Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] |
18.10.1990 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 05.12.1990 [1990/49] |
28.09.1989 | Erster Prüfungsbericht | |
21.07.1988 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 07.09.1988 [1988/36] |
15.01.1988 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 02.03.1988 [1988/09] |
28.11.1987 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 13.01.1988 [1988/02] |