Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP0252740 | Globale Akte | 13.01.1988 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | CA513436 | 09.07.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | BR8703532 | 22.03.1988 | A | Prioritätsnummer | Datum | CA513436 | 09.07.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DK353487 | 10.01.1988 | A | DK353487D0 | 08.07.1987 | D0 | Prioritätsnummer | Datum | CA513436 | 09.07.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JPS63258646 | 26.10.1988 | A | Prioritätsnummer | Datum | CA513436 | 09.07.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | NO872850L | 11.01.1988 | L | NO872850D0 | 08.07.1987 | D0 | Prioritätsnummer | Datum | CA513436 | 09.07.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US4937292 | 26.06.1990 | A | Prioritätsnummer | Datum | CA513436 | 09.07.1986 |