EP0278152 - Omnidirektionaler Transversalwellenerreger mit einem Teleskoprohr [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.01.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.04.2015 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat Aktualisierte Staaten: FR | veröffentlicht am 20.05.2015 [2015/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CONOCO INC. 1000 South Pine Street Ponca City Oklahoma 74603 / US | [N/P] |
Frühere [1988/33] | Für alle benannten Staaten CONOCO INC. 1000 South Pine Street Ponca City Oklahoma 74603 / US | Erfinder | 01 /
Cole, Jack H. 3613 Nottingham Circle Ponca City OK 74604 / US | [1988/33] | Vertreter | Davies, Christopher Robert, et al Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Frühere [1988/33] | Davies, Christopher Robert, et al Frank B. Dehn & Co. Imperial House 15-19 Kingsway London WC2B 6UZ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87306947.0 | 05.08.1987 | [1988/33] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19870009989 | 02.02.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 9989 | [1988/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0278152 | Datum: | 17.08.1988 | Sprache: | EN | [1988/33] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0278152 | Datum: | 07.06.1989 | Sprache: | EN | [1989/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0278152 | Datum: | 04.03.1992 | Sprache: | EN | [1992/10] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.04.1989 | Klassifikation | IPC: | G01V1/053, G01V1/09 | [1988/33] | CPC: |
G01V1/053 (EP,US);
G01V1/09 (EP,US);
Y10S181/401 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1988/33] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Omnidirektionaler Transversalwellenerreger mit einem Teleskoprohr | [1988/33] | Englisch: | Telescoping tube omni-directional shear wave vibrator | [1988/33] | Französisch: | Générateur d'ondes transversales omnidirectionnel muni d'un tube télescopique | [1988/33] | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Prüfungsverfahren | 31.08.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1989/44] | 31.08.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.03.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.04.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 21.08.1991 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.11.1991 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.11.1991 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 05.12.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1993/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.07.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.07.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.07.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FR | 04.03.1992 | GB | 05.08.1992 | [2015/21] |
Frühere [1993/47] | FR | 24.07.1992 | |
GB | 05.08.1992 | ||
Frühere [1993/10] | FR | 24.07.1992 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3860087 (SILVERMAN DANIEL); | [A]FR2459982 (GEOPHYSIQUE CIE GLE); | [A]US4310066 (WON IHN J); | [A]DE1121861 (ADOLF WEILER DR ING); | [AD]US3365019 (BAYS MARVIN G) |