Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] |
18.03.1992 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 06.05.1992 [1992/19] |
20.09.1990 | Erster Prüfungsbericht | |
25.05.1989 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 12.07.1989 [1989/28] |
31.12.1988 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 15.02.1989 [1989/07] |