EP0302976 - Verfahren zur Herstellung vorheizbarer, isolierender, feuerfester Auskleidungen aus Aluminiumoxid und Mg0 und Verfahren zu deren Verwendung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 18.03.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CONSOLIDATED CERAMIC PRODUCTS, INC. 833 Cherry Street Blanchester Ohio 45107 / US | [N/P] |
Frühere [1989/07] | Für alle benannten Staaten CONSOLIDATED CERAMIC PRODUCTS, INC. 833 Cherry Street Blanchester Ohio 45107 / US | Erfinder | 01 /
Johnson, Howard B. 8714 Tanagerwoods Drive Cincinnati Ohio 45249 / US | [1989/07] | Vertreter | Allen, Oliver John Richard, et al Lloyd Wise, Tregear & Co., Commonwealth House, 1-19 New Oxford Street London WC1A 1LW / GB | [N/P] |
Frühere [1989/07] | Allen, Oliver John Richard, et al Lloyd Wise, Tregear & Co. Norman House 105-109 Strand London, WC2R 0AE / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87307173.2 | 13.08.1987 | [1989/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0302976 | Datum: | 15.02.1989 | Sprache: | EN | [1989/07] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.05.1988 | Klassifikation | IPC: | F27D1/00, C04B38/00, C04B35/04 | [1989/07] | CPC: |
C04B38/00 (EP);
B22D41/02 (EP);
C04B14/30 (EP);
C04B30/02 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1989/07] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung vorheizbarer, isolierender, feuerfester Auskleidungen aus Aluminiumoxid und Mg0 und Verfahren zu deren Verwendung | [1989/07] | Englisch: | A method of making alumina and MgO preheatable insulating refractory liners and methods of use thereof | [1989/07] | Französisch: | Méthode de fabrication de garnissages isolants réfractaires et préchauffables em alumine et Mg0 et leur méthode d'utilisation | [1989/07] | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Prüfungsverfahren | 08.05.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1989/28] | 24.09.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 05.04.1991 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1992/19] | 28.11.1991 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1992/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.09.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.08.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 01.09.1989 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   27.09.1989 | 02.09.1991 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP0001327 ; | [Y]DE7619744U ; | [Y]EP0042897 ; | [E]US4703022 |