EP0260999 - Polymerisation von Ethylen bei hoher Temperatur und hohem Druck [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 06.03.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.03.1991 | Änderung - Zurücknahme | veröffentlicht am 24.04.1991 [1991/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten EXXON CHEMICAL PATENTS INC. 1900 East Linden Avenue Linden New Jersey 07036-0710 / US | [N/P] |
Frühere [1988/12] | Für alle benannten Staaten EXXON CHEMICAL PATENTS INC. 1900 East Linden Avenue Linden, New Jersey 07036-0710 / US | Erfinder | 01 /
Welborn, Howard Curtis, Jr. 1952 Vermont Avenue Houston Texas 77019 / US | 02 /
Speed, Charles Stanley 4 Tucker Dayton Texas 77535 / US | [1988/12] | Vertreter | Dew, Melvyn John, et al Exxon Chemical Limited Exxon Chemical Technology Centre P.O. Box 1 Abingdon Oxfordshire, OX13 6BB / GB | [N/P] |
Frühere [1988/12] | Dew, Melvyn John, et al Exxon Chemical Limited Exxon Chemical Technology Centre P.O. Box 1 Abingdon Oxfordshire, OX13 6BB / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87308359.6 | 21.09.1987 | [1988/12] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19860909752 | 19.09.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 909752 | US19870054785 | 04.06.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 54785 | US19870093460 | 10.09.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 93460 | [1988/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0260999 | Datum: | 23.03.1988 | Sprache: | EN | [1988/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.11.1987 | Klassifikation | IPC: | C08F10/02, C08F4/64 | [1988/12] | CPC: |
C08F10/00 (EP);
C08F10/02 (EP);
C08F210/16 (EP);
C08F4/65912 (EP);
C08F4/6592 (EP)
| C-Set: |
C08F10/00, C08F2/00 (EP);
C08F10/02, C08F4/65922 (EP);
C08F210/16, C08F210/14, C08F2500/07, C08F2500/03 (EP);
C08F210/16, C08F236/20, C08F2500/07, C08F2500/03 (EP) | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, DE, FR, GB, IT, LU, NL, SE [1988/12] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Polymerisation von Ethylen bei hoher Temperatur und hohem Druck | [1988/12] | Englisch: | High pressure, high temperature polymerization of ethylene | [1988/12] | Französisch: | Polymérisation d'éthylène à haute température et haute pression | [1988/12] | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Prüfungsverfahren | 08.10.1987 | Prüfungsantrag gestellt [1988/12] | 20.09.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 28.03.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.07.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.12.1990 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 25.02.1991 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [1991/17] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 21.12.1990 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 21.12.1990 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.12.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.06.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 02.10.1989 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   11.12.1989 | 01.10.1990 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   29.11.1990 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XD]DE3150270 (ERDOELCHEMIE GMBH [DE]); | [AD]EP0035242 ; | [AD]DE2608863 (BASF AG); | [AD]DE2608933 (BASF AG) |