EP0265132 - Schraubenabdeckung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.05.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.11.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Aktualisierte Staaten: FR | veröffentlicht am 26.12.2007 [2007/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten STEELPRESS LIMITED 46 Helen Street, Govan Glasgow G51 3HQ / GB | [1990/38] |
Frühere [1988/17] | Für alle benannten Staaten Steelpress (Supplies) Limited 46 Helen Street Glasgow G51 3HQ Scotland / GB | Erfinder | 01 /
Bell, Alan Steelpress (Supplies) Limited 46 Helen Street Glasgow G51 3HQ / GB | [1988/17] | Vertreter | Arthur, John William, et al FITZPATRICKS, 4 West Regent Street Glasgow G2 1RS Scotland / GB | [N/P] |
Frühere [1988/17] | Arthur, John William, et al FITZPATRICKS, 4 West Regent Street Glasgow G2 1RS, Scotland / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87308988.2 | 12.10.1987 | [1988/17] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19860024427 | 11.10.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8624427 | GB19860031093 | 31.12.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8631093 | [1988/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0265132 | Datum: | 27.04.1988 | Sprache: | EN | [1988/17] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0265132 | Datum: | 17.07.1991 | Sprache: | EN | [1991/29] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.02.1988 | Klassifikation | IPC: | F16B37/14 | [1988/17] | CPC: |
E04D3/3606 (EP,US);
F16B37/14 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1988/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schraubenabdeckung | [1988/17] | Englisch: | Screw fastener cap | [1988/17] | Französisch: | Capuchon pour une vis | [1988/17] | Prüfungsverfahren | 27.10.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1988/52] | 12.07.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.11.1989 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.04.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.07.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.09.1990 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 21.12.1990 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.03.1991 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.03.1991 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 22.04.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1992/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.09.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.12.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.1990 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   27.12.1990 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 17.07.1991 | FR | 17.07.1991 | IT | 17.07.1991 | NL | 17.07.1991 | SE | 17.07.1991 | ES | 28.10.1991 | CH | 31.10.1991 | LI | 31.10.1991 | [2006/14] |
Frühere [2004/03] | BE | 17.07.1991 | |
IT | 17.07.1991 | ||
NL | 17.07.1991 | ||
SE | 17.07.1991 | ||
ES | 28.10.1991 | ||
CH | 31.10.1991 | ||
LI | 31.10.1991 | ||
FR | 06.12.1991 | ||
Frühere [1999/42] | BE | 17.07.1991 | |
IT | 17.07.1991 | ||
NL | 17.07.1991 | ||
SE | 17.07.1991 | ||
CH | 31.10.1991 | ||
LI | 31.10.1991 | ||
FR | 06.12.1991 | ||
Frühere [1992/33] | BE | 17.07.1991 | |
NL | 17.07.1991 | ||
SE | 17.07.1991 | ||
CH | 31.10.1991 | ||
LI | 31.10.1991 | ||
FR | 06.12.1991 | ||
Frühere [1992/32] | BE | 17.07.1991 | |
NL | 17.07.1991 | ||
SE | 17.07.1991 | ||
FR | 06.12.1991 | ||
Frühere [1992/25] | NL | 17.07.1991 | |
SE | 17.07.1991 | ||
FR | 06.12.1991 | ||
Frühere [1992/10] | NL | 17.07.1991 | |
SE | 17.07.1991 | ||
Frühere [1992/09] | NL | 17.07.1991 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE1861316U (HARRISON BIRMINGHAM LTD [GB]); | [A]DE1967486U (ROBERTSON CO H H [US]); | [A]DE7121067U ; | [A]GB916161 (SIDNEY GEOFFREY YOUNG); | [A]US3125190 | Prüfung | EP0153487 |