EP0275701 - Verpackung und Verfahren zum Füllen und Ausgeben einer Vielzahl von Flaschen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 22.05.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.05.1991 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 10.07.1991 [1991/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nalge Company 75 Panorama Creek Drive P O Box 20365 Rochester New York 14602 / US | [N/P] |
Frühere [1988/30] | Für alle benannten Staaten Nalge Company 75 Panorama Creek Drive P O Box 20365 Rochester New York 14602 / US | Erfinder | 01 /
Clarkson, Walter James 60 A6 Whitney Ridge Road Fairport New York 14450 / US | [1988/30] | Vertreter | Oliver, Roy Edward, et al W.P. THOMPSON & CO. 55 Drury Lane London WC2B 5SQ / GB | [N/P] |
Frühere [1988/30] | Oliver, Roy Edward, et al W.P. THOMPSON & CO. Celcon House 289-293 High Holborn London WC1V 7HU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87311376.5 | 23.12.1987 | [1988/30] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19870005825 | 21.01.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 5825 | [1988/30] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0275701 | Datum: | 27.07.1988 | Sprache: | EN | [1988/30] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0275701 | Datum: | 21.12.1988 | Sprache: | EN | [1988/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.11.1988 | Klassifikation | IPC: | B65D71/00, B65B21/02 | [1988/49] | CPC: |
B65D71/10 (EP,US);
B65D2571/00018 (EP,US)
|
Frühere IPC [1988/30] | B65D71/00 | Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1988/30] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verpackung und Verfahren zum Füllen und Ausgeben einer Vielzahl von Flaschen | [1988/30] | Englisch: | Improved packaging and method of filling and dispensing a plurality of bottles | [1988/30] | Französisch: | Emballage et procédé de remplissage et de décharge d'une pluralité de bouteilles | [1988/30] | Akte vernichtet: | 02.03.1998 | Prüfungsverfahren | 06.06.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1989/32] | 06.08.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.12.1990 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1991/28] | 13.02.1991 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1991/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.12.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 02.01.1991 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]BE669364 ; | [A]US3331503 (BROWN MARION L); | [A]US3353326 (BECKER WILLIAM C); | [A]US3494097 (BOTT GEORGE SPENCER, et al); | [A]US3515272 (GAL JOHN C VON); | [A]DE2208985 (BECK HANS) |