EP0249550 - Vorrichtung zum Vorformen und Übertragen einer Banderole in einer Maschine zum Warmverformen von Behältern [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.08.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.08.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 07.10.1992 [1992/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ERCA HOLDING Zone Industrielle de Courtaboeuf Avenue du Pacifique F-91942 Les Ulis Cédex / FR | [1992/07] |
Frühere [1987/51] | Für alle benannten Staaten ERCA HOLDING, S.A.R.L. Zone Industrielle de Courtaboeuf Avenue du Pacifique F-91942 les Ulis Cedex / FR | Erfinder | 01 /
Hautemont, Jean-Claude 18 Domaine de Miremont F-91190 Gif-sur-Yvette / FR | [1987/51] | Vertreter | Hasenrader, Hubert Karl, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cédex 07 / FR | [N/P] |
Frühere [1987/51] | Hasenrader, Hubert, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université F-75340 Paris Cédex 07 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87401286.7 | 09.06.1987 | [1987/51] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19860008295 | 09.06.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 8608295 | [1987/51] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0249550 | Datum: | 16.12.1987 | Sprache: | FR | [1987/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0249550 | Datum: | 16.10.1991 | Sprache: | FR | [1991/42] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.10.1987 | Klassifikation | IPC: | B29C51/16 | [1987/51] | CPC: |
B29C51/167 (EP,US);
B29K2105/256 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, SE [1987/51] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zum Vorformen und Übertragen einer Banderole in einer Maschine zum Warmverformen von Behältern | [1987/51] | Englisch: | Apparatus for preforming and transferring a label in a machine for thermoforming recipients | [1987/51] | Französisch: | Dispositif de préformage et de transfert d'une banderole dans une installation de thermoformage de récipients | [1987/51] | Prüfungsverfahren | 04.06.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1988/31] | 18.05.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.09.1989 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.11.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.04.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.08.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 23.10.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.01.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 19.04.1991 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.07.1991 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.07.1991 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 17.07.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1992/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.06.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.06.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.06.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]FR2528355 (ERCA HOLDING [FR]); | [AD]FR2034915 (INTERCAN SA); | [A]FR2454892 (PLASTIMECANIQUE SA [FR]); | [AD]FR2528349 (ERCA HOLDING [FR]); | [A]FR2403177 (APPLIC PLASTIQUE MEC ELEC [FR]); | [A]FR2425926 (TECCA SARL [FR]); | [A]FR2340191 (GATRUN ANSTALT [LI]); | [A]FR2206168 (APPLIC PLASTIQUE MEC ELEC [FR]) |