EP0259236 - Doppelkupplung für eine lösbare Verbindung von Zwillingsleitungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 26.01.1990 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten S.A. DES ETABLISSEMENTS STAUBLI (France) B.P. 20 183 Rue des Usines 74210 Faverges / FR | [N/P] |
Frühere [1988/10] | Für alle benannten Staaten S.A. DES ETABLISSEMENTS STAUBLI (France) B.P. 20 183 Rue des Usines F-74210 Faverges / FR | Erfinder | 01 /
Palau, Joseph Les Perris F-74410 Duingt / FR | [1988/10] | Vertreter | Monnier, Guy Jean, et al Cabinet Lavoix Lyon 62, rue de Bonnel 69448 Lyon Cédex 03 / FR | [N/P] |
Frühere [1988/10] | Monnier, Guy, et al Cabinet Lavoix Lyon 142-150 cours Lafayette BP 3058 F-69392 Lyon Cédex 03 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87420228.6 | 27.08.1987 | [1988/10] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19860012397 | 01.09.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 8612397 | [1988/10] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0259236 | Datum: | 09.03.1988 | Sprache: | FR | [1988/10] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.12.1987 | Klassifikation | IPC: | F16L37/00 | [1988/10] | CPC: |
F16L37/0841 (EP,US);
F16L37/086 (EP,US);
F16L37/42 (EP,US);
F16L37/56 (EP,US);
Y10S285/914 (EP,US);
Y10T137/87161 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, SE [1988/10] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Doppelkupplung für eine lösbare Verbindung von Zwillingsleitungen | [1988/10] | Englisch: | Double connection for the removable joint of twin pipes | [1988/10] | Französisch: | Raccord double pour la jonction amovible de canalisations jumelées | [1988/10] | Akte vernichtet: | 27.06.1996 | Prüfungsverfahren | 09.05.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1988/28] | 24.04.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.09.1989 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1990/11] | 18.10.1989 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1990/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.06.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US4116476 (PORTER GARY K, et al); | [X]FR2400158 (BUNKER RAMO [US]); | [X]DE1801559 (WALTHER CARL KURT FA) |