EP0265407 - Zusammenbau mit motorangetriebener Bürste für einen Staubsauger [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.06.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.06.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 22.07.1992 [1992/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten National Union Electric Corporation 1201 East Bell Street P.O. Box 2798 Bloomington Illinois 61701 / US | [N/P] |
Frühere [1988/17] | Für alle benannten Staaten National Union Electric Corporation 1201 East Bell Street P.O. Box 2798 Bloomington Illinois 61701 / US | Erfinder | 01 /
Richmond, Clark S. 2506 East Washington Street Apt. No.12 Bloomington Illinois 61701 / US | 02 /
Erickson, David A. Rural Route 7 Butchers Lane Bloomington Illinois 61701 / US | [1988/17] | Vertreter | Hagelbäck, Evert Isidor, et al c/o AB Electrolux Patentavdelningen S-105 45 Stockholm / SE | [1988/17] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87850310.1 | 15.10.1987 | [1988/17] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19860920775 | 20.10.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 920775 | [1988/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0265407 | Datum: | 27.04.1988 | Sprache: | EN | [1988/17] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0265407 | Datum: | 24.08.1988 | Sprache: | EN | [1988/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0265407 | Datum: | 31.07.1991 | Sprache: | EN | [1991/31] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.07.1988 | Klassifikation | IPC: | A47L9/04, A47L5/30 | [1988/17] | CPC: |
A47L9/0477 (EP,US);
A47L5/30 (EP,US);
A46B13/006 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1988/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Zusammenbau mit motorangetriebener Bürste für einen Staubsauger | [1988/17] | Englisch: | Motor driven brush assembly for a vacuum cleaner | [1988/17] | Französisch: | Assemblage à brosse entraînée par un moteur pour un aspirateur de poussière | [1988/17] | Prüfungsverfahren | 05.01.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1989/10] | 26.04.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.08.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.11.1990 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 30.01.1991 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.03.1991 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.03.1991 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 05.05.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1992/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.09.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.09.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]US3683444 (SCHAEFER HAROLD W, et al); | [A]US3874017 (PARKER RUSSELL H R); | [AD]US4209873 (SCHAEFER HAROLD W [US]); | [A]DE3205199 (DUEPRO AG [CH]) |