EP0271478 - Luftverdichtende, ventilgesteuerte Brennkraftmaschine [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.12.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.12.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 05.02.1992 [1992/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AVL Gesellschaft für Verbrennungskraftmaschinen und Messtechnik mbH.Prof.Dr.Dr.h.c. Hans List Kleiststrasse 48 8020 Graz / AT | [N/P] |
Frühere [1988/24] | Für alle benannten Staaten AVL Gesellschaft für Verbrennungskraftmaschinen und Messtechnik mbH.Prof.Dr.Dr.h.c. Hans List Kleiststrasse 48 A-8020 Graz / AT | Erfinder | 01 /
Schweinzer, Franz, Dipl.-Ing. Pensionsweg 14 A-8043 Graz / AT | 02 /
Cartellieri, Wolfgang, Dipl.-Ing. Ziernfeldgasse 11 A-8010 Graz / AT | [1988/24] | Vertreter | Krause, Walter, et al Patentanwälte Babeluk - Krause, Mariahilfer Gürtel 39/17 1150 Wien / AT | [N/P] |
Frühere [1988/24] | Krause, Walter, Dr. Dipl.-Ing., et al Postfach 200 Singerstrasse 8 A-1010 Wien / AT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87890268.3 | 24.11.1987 | [1988/24] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AT19860003313 | 12.12.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AT 331386 | [1988/24] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0271478 | Datum: | 15.06.1988 | Sprache: | DE | [1988/24] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0271478 | Datum: | 02.08.1989 | Sprache: | DE | [1989/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0271478 | Datum: | 13.02.1991 | Sprache: | DE | [1991/07] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.06.1989 | Klassifikation | IPC: | F02B23/06 | [1988/24] | CPC: |
F02B23/0672 (EP,US);
F02B1/12 (EP,US);
F02B2275/14 (EP,US);
F02B23/0603 (EP,US);
F02B23/0669 (EP,US);
F02B3/06 (EP,US);
Y02T10/12 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE [1988/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Luftverdichtende, ventilgesteuerte Brennkraftmaschine | [1988/24] | Englisch: | Valve-controlled air-compressing internal-combustion engine | [1988/24] | Französisch: | Moteur à combustion interne à compression d'air et à commande par soupapes | [1988/24] | Prüfungsverfahren | 23.08.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1989/43] | 15.12.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.04.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.07.1990 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 20.07.1990 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.09.1990 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.09.1990 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 14.11.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1992/06] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.10.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.11.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE2739419 (KOMATSU MFG CO LTD); | [A]DE3510076 (KLOECKNER HUMBOLDT DEUTZ AG [DE]); | [A]GB715524 (LISTER & CO LTD R A); | [A]US2505999 (SMITH FRANK J); | [A]DE481150 (ACRO AKT GES) |