Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ATE63542T | 15.06.1991 | T1 | Prioritätsnummer | Datum | EP87902041 | 09.03.1987 | DE3608088 | 07.03.1986 | DE8700106 | 09.03.1987 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE3770085D1 | 20.06.1991 | D1 | Prioritätsnummer | Datum | DE3770085 | 09.03.1987 | DE3608088 | 07.03.1986 | DE8700106 | 09.03.1987 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DK169432B | 31.10.1994 | B1 | DK573487D0 | 02.11.1987 | D0 | DK573487 | 02.11.1987 | A | Prioritätsnummer | Datum | DE3608088 | 07.03.1986 | DE8700106 | 09.03.1987 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | FI92388C | 10.11.1994 | C | FI92388B | 29.07.1994 | B | FI874406 | 07.10.1987 | A | Prioritätsnummer | Datum | DE3608088 | 07.03.1986 | DE8700106 | 09.03.1987 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | GB2199031 | 10.01.1990 | B | GB2199031 | 29.06.1988 | A | GB8725695D0 | 09.12.1987 | D0 | Prioritätsnummer | Datum | DE3608088 | 07.03.1986 | DE8700106 | 09.03.1987 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | HU198906 | 28.12.1989 | B | HUT45484 | 28.07.1988 | A | Prioritätsnummer | Datum | DE3608088 | 07.03.1986 | DE8700106 | 09.03.1987 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JPH07107020B | 15.11.1995 | B2 | JPS63502665 | 06.10.1988 | A | Prioritätsnummer | Datum | DE3608088 | 07.03.1986 | DE8700106 | 09.03.1987 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | NO173440C | 15.12.1993 | C | NO173440B | 06.09.1993 | B | NO874632L | 06.11.1987 | L | NO874632D0 | 06.11.1987 | D0 | Prioritätsnummer | Datum | DE3608088 | 07.03.1986 | DE8700106 | 09.03.1987 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO8705294 | Globale Akte | 11.09.1987 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE3608088 | 07.03.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP2634787B | Globale Akte | 30.07.1997 | B2 | JPH08193046 | 30.07.1996 | A | Prioritätsnummer | Datum | DE3608088 | 07.03.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | AU6988687 | Globale Akte | 10.09.1987 | A | Prioritätsnummer | Datum | DE3608088 | 07.03.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | AU609390B | Globale Akte | 02.05.1991 | B2 | AU7160987 | 28.09.1987 | A | Prioritätsnummer | Datum | DE3608088 | 07.03.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP0259468 | Globale Akte | 15.05.1991 | B1 | EP0259468 | 16.03.1988 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE3608088 | 07.03.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | AT397084B | 25.01.1994 | B | ATA900787 | 15.06.1993 | A | Prioritätsnummer | Datum | DE3608088 | 07.03.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CA1309087 | 20.10.1992 | C | Prioritätsnummer | Datum | DE3608088 | 07.03.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CH672313 | 15.11.1989 | A5 | Prioritätsnummer | Datum | DE3608088 | 07.03.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CS270558 | 12.07.1990 | B2 | CS151187 | 14.11.1989 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | DE3608088 | 07.03.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DD258942 | 10.08.1988 | A5 | Prioritätsnummer | Datum | DE3608088 | 07.03.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE3608088 | 16.11.1995 | C2 | DE3608088 | 10.09.1987 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE3608088 | 07.03.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE3790121D2 | 10.03.1988 | D2 | Prioritätsnummer | Datum | DE3608088 | 07.03.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ES2004543 | 16.01.1989 | A6 | Prioritätsnummer | Datum | DE3608088 | 07.03.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | GB2189783 | 04.11.1987 | A | GB8704982D0 | 08.04.1987 | D0 | Prioritätsnummer | Datum | DE3608088 | 07.03.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | GR870363 | 30.06.1987 | B | Prioritätsnummer | Datum | DE3608088 | 07.03.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | IE59760 | 23.03.1994 | B1 | IE870586L | 07.09.1987 | L | Prioritätsnummer | Datum | DE3608088 | 07.03.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | IL81802 | 18.07.1991 | A | Prioritätsnummer | Datum | DE3608088 | 07.03.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | NZ219508 | 28.08.1990 | A | Prioritätsnummer | Datum | DE3608088 | 07.03.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | SU1632371 | 28.02.1991 | A3 | Prioritätsnummer | Datum | DE3608088 | 07.03.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US4886788 | 12.12.1989 | A | Prioritätsnummer | Datum | DE3608088 | 07.03.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ZA871663 | 28.08.1987 | B | Prioritätsnummer | Datum | DE3608088 | 07.03.1986 |