EP0306491 - BOGENBESCHICHTUNG VON FEUERFESTEN METALLVERBINDUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.01.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.04.2002 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: FR | veröffentlicht am 12.06.2002 [2002/24] | Anmelder | Für alle benannten Staaten REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA Morrill Hall 100 Church Street Southeast Minneapolis, Minnesota 55455 / US | [N/P] |
Frühere [1991/11] | Für alle benannten Staaten THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA Morrill Hall, 100 Church Street Southeast Minneapolis, Minnesota 55455 / US | ||
Frühere [1989/11] | Für alle benannten Staaten REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA 568 Administrative Services Center, 1919 University Avenue St. Paul, MN 55104 / US | Erfinder | 01 /
RAMALINGAM, Subbiah 1715 West Eldridge Avenue Roseville, MN 55113 / US | 02 /
CHANG, Rongfeng 815 - 13th Avenue S.E. 216 Minneapolis, MN 55414 / US | [1989/11] | Vertreter | Cross, Rupert Edward Blount, et al Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | [N/P] |
Frühere [1990/29] | Cross, Rupert Edward Blount, et al BOULT, WADE & TENNANT 27 Furnival Street London EC4A 1PQ / GB | ||
Frühere [1989/11] | Wayte, Dennis Travers BOULT, WADE & TENNANT 27 Furnival Street London, EC4A 1PQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87902978.3 | 01.04.1987 | [1989/11] | WO1987US00687 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19860848720 | 04.04.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 848720 | [1989/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO8705948 | Datum: | 08.10.1987 | Sprache: | EN | [1987/22] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0306491 | Datum: | 15.03.1989 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.10.1987 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1989/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0306491 | Datum: | 09.03.1994 | Sprache: | EN | [1994/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 08.10.1987 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.01.1990 | Klassifikation | IPC: | C23C14/22, C23C14/00, C23C14/32, H01J37/32 | [1994/10] | CPC: |
H01J37/32055 (EP,US);
C23C14/0021 (EP,US);
C23C14/325 (EP,US)
|
Frühere IPC [1989/11] | C23C14/22 | Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, LI, LU, NL, SE [1989/11] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BOGENBESCHICHTUNG VON FEUERFESTEN METALLVERBINDUNGEN | [1989/11] | Englisch: | ARC COATING OF REFRACTORY METAL COMPOUNDS | [1989/11] | Französisch: | REVETEMENT A L'ARC DE COMPOSES METALLIQUES REFRACTAIRES | [1989/11] | Eintritt in die regionale Phase | 29.09.1988 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.09.1988 | Recherchengebühr entrichtet | 29.09.1988 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.09.1988 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.09.1987 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: AT | 04.10.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1989/11] | 08.07.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.01.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.05.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 27.11.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.02.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 30.08.1993 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.11.1993 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.11.1993 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 10.12.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1995/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.03.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.03.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.03.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 16.03.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.03.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FR | 09.03.1994 | NL | 09.03.1994 | SE | 09.03.1994 | LU | 30.04.1994 | [2002/24] |
Frühere [2002/23] | NL | 09.03.1994 | |
SE | 09.03.1994 | ||
LU | 30.04.1994 | ||
Frühere [2000/06] | NL | 09.03.1994 | |
LU | 30.04.1994 | ||
Frühere [1995/10] | NL | 09.03.1994 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US3625848 (SNAPER ALVIN A); | [X]US3956093 (MCLEOD PAUL S); | [X]US4444635 (KOBAYASHI SHIGERU [JP], et al); | [X]US4444643 (GARRETT CHARLES B [US]); | [X]US4511593 (BRANDOLF HENRY E [US]); | [X]US4563262 (SABLEV LEONID P [SU], et al); | [X]SU363375 (SABLEV L P [SU], et al) | Prüfung | WO8503954 |