Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
26.04.2002 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 12.06.2002 [2002/24] |
19.04.2002 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 05.06.2002 [2002/23] |
23.12.1999 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 09.02.2000 [2000/06] |
18.01.1995 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 08.03.1995 [1995/10] |
12.01.1995 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 01.03.1995 [1995/09] |
21.01.1994 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 09.03.1994 [1994/10] |
03.07.1991 | Erster Prüfungsbericht | |
24.01.1991 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 13.03.1991 [1991/11] |
29.05.1990 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 18.07.1990 [1990/29] |
08.01.1990 | Ergänzender Recherchenbericht | veröffentlicht am 28.02.1990 [1990/09] |
28.01.1989 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 15.03.1989 [1989/11] |
28.01.1989 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 15.03.1989 [1989/11] |