Benannte Vertragsstaaten | CH | | DE | | FR | Erlöschen: 09.03.1994 | GB | | LI | | LU | Erlöschen: 30.04.1994 | NL | Erlöschen: 09.03.1994 | SE | Erlöschen: 09.03.1994 | Prüfungsverfahren | 29.11.1993 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Eintritt in die regionale Phase | 29.09.1988 | Nationale Grundgebühr entrichtet | | 29.09.1988 | Recherchengebühr entrichtet | | 29.09.1988 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | | 29.09.1988 | Prüfungsgebühr entrichtet | | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.03.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.03.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.03.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 16.03.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.03.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Europäisches Patent erteilt | 09.03.1994 | Einspruchsverfahren | 10.12.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 01.03.1995 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 29.07.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | FR: TRANSLATION NOT FILED | | Datum des Ereignisses: | 16.08.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | NL: LAPSED OR ANNULLED DUE TO FAILURE TO FULFILL THE REQUIREMENTS OF ART. 29P AND 29M OF THE PATENTS ACT | | Datum des Ereignisses: | 01.03.1995 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED | | Datum des Ereignisses: | 15.03.1989 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | CH DE FR GB LI LU NL SE | | Datum des Ereignisses: | 09.03.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | B1 | Designated State(s): | CH DE FR GB LI LU NL SE | | Datum des Ereignisses: | 15.03.1989 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19881004 | | Datum des Ereignisses: | 21.08.1991 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 19910708 | | Datum des Ereignisses: | 14.04.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | CORRESPONDS TO: | Ref Document Number: | 3789307 | Country of Ref Document: | DE | DATE OF REF DOCUMENT: | 19940414 | Format of Ref Document F/P: | P | | Datum des Ereignisses: | 28.02.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | SUPPLEMENTARY SEARCH REPORT DRAWN UP AND DESPATCHED | Effective DATE: | 19900108 | | Datum des Ereignisses: | 01.01.2002 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG GB IF02 | Code Expl.: | +EUROPEAN PATENT IN FORCE AS OF 2002-01-01 | | Datum des Ereignisses: | 24.11.2004 | | Beschreibung des Ereignisses: | GB: EUROPEAN PATENT CEASED THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE | | Datum des Ereignisses: | 15.12.2004 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG CH PL | Code Expl.: | -PATENT CEASED | | Datum des Ereignisses: | 30.04.2004 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | CH | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20040430 | | Datum des Ereignisses: | 03.11.2004 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20041103 | | Datum des Ereignisses: | 09.03.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Free Format Text: | THE PATENT HAS BEEN ANNULLED BY A DECISION OF A NATIONAL AUTHORITY | Effective DATE: | 19940309 | | Datum des Ereignisses: | 01.04.2004 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20040401 | | Datum des Ereignisses: | 30.04.2004 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | LI | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20040430 | | Datum des Ereignisses: | 30.04.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | LU | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 19940430 | | Datum des Ereignisses: | 09.03.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | NL | Effective DATE: | 19940309 | | Datum des Ereignisses: | 09.03.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | SE | Free Format Text: | THE PATENT HAS BEEN ANNULLED BY A DECISION OF A NATIONAL AUTHORITY | Effective DATE: | 19940309 | | Datum des Ereignisses: | 22.04.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | CH | Payment DATE: | 20030422 | Year of Fee Payment: | 17 | | Datum des Ereignisses: | 30.04.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Payment DATE: | 20030430 | Year of Fee Payment: | 17 | | Datum des Ereignisses: | 26.03.2003 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Payment DATE: | 20030326 | Year of Fee Payment: | 17 | | Datum des Ereignisses: | 21.01.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | (EXPECTED) GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009210 | | Datum des Ereignisses: | 28.01.1989 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 12.01.1995 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | | Datum des Ereignisses: | 12.01.1995 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009261 | |