Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP0324745 | Globale Akte | 11.01.1995 | B1 | EP0324745 | 26.07.1989 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE8700401 | 01.09.1987 | DE3631169 | 11.09.1986 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE3750988D1 | 02.03.1995 | D1 | Prioritätsnummer | Datum | DE3750988 | 01.09.1987 | DE8700401 | 01.09.1987 | DE3631169 | 11.09.1986 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US5663203 | 02.09.1997 | A | Prioritätsnummer | Datum | US74484091 | 13.08.1991 | US38171189 | 11.05.1989 | DE3631169 | 11.09.1986 | US9064993 | 12.07.1993 | US35017194 | 30.11.1994 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO8801867 | Globale Akte | 24.03.1988 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE3631169 | 11.09.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ATE116856T | 15.01.1995 | T1 | Prioritätsnummer | Datum | DE3631169 | 11.09.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE3631169 | 24.03.1988 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE3631169 | 11.09.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JPH01503780 | 21.12.1989 | A | Prioritätsnummer | Datum | DE3631169 | 11.09.1986 |