Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
23.12.1999 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 09.02.2000 [2000/06] |
30.07.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 21.09.1994 [1994/38] |
05.01.1994 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 23.02.1994 [1994/08] |
12.08.1993 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 29.09.1993 [1993/39] |
27.03.1992 | Erster Prüfungsbericht | |
08.08.1990 | Ergänzender Recherchenbericht | veröffentlicht am 26.09.1990 [1990/39] |
24.09.1988 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 09.11.1988 [1988/45] |
24.09.1988 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 09.11.1988 [1988/45] |