EP0289623 - RADARGERÄT ZUR UNTERGRUNDERFORSCHUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.07.1994 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.12.1999 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 09.02.2000 [2000/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten OSAKA GAS CO., LTD 1 Hiranomachi 5-chome, Higashi-ku Osaka-shi Osaka, 541 / JP | [N/P] |
Frühere [1988/45] | Für alle benannten Staaten OSAKA GAS CO., LTD 1 Hiranomachi 5-chome, Higashi-ku Osaka-shi, Osaka, 541 / JP | Erfinder | 01 /
KAWANO, Akio 808-153, Higashigaokacho Kishiwada-shi Osaka 596 / JP | 02 /
TSUNASAKI, Masaru 387-33, Hikisounishicho Sakai-shi Osaka 591 / JP | [1988/45] | Vertreter | Pellmann, Hans-Bernd, et al Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4-6 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [1994/08] | Pellmann, Hans-Bernd, Dipl.-Ing., et al Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4 D-80336 München / DE | ||
Frühere [1988/45] | Pellmann, Hans-Bernd, Dipl.-Ing. Patentanwaltsbüro Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner Bavariaring 4 D-80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 87907340.1 | 04.11.1987 | [1988/45] | WO1987JP00852 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19860266405 | 08.11.1986 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 26640586 | JP19870140436 | 03.06.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 14043687 | [1988/45] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO8803656 | Datum: | 19.05.1988 | Sprache: | EN | [1988/11] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0289623 | Datum: | 09.11.1988 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 19.05.1988 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1988/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0289623 | Datum: | 29.09.1993 | Sprache: | EN | [1993/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 19.05.1988 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.08.1990 | Klassifikation | IPC: | G01S7/34, G01S13/88 | [1988/45] | CPC: |
G01S7/34 (EP,US);
G01S13/0209 (EP,US);
G01S13/885 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1988/45] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | RADARGERÄT ZUR UNTERGRUNDERFORSCHUNG | [1988/45] | Englisch: | RADAR-TYPE UNDERGROUND PROSPECTING APPARATUS | [1988/45] | Französisch: | INSTALLATION DE PROSPECTION DU TYPE A RADAR | [1988/45] | Eintritt in die regionale Phase | 07.07.1988 | Übersetzung eingereicht | 07.07.1988 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.07.1988 | Recherchengebühr entrichtet | 07.07.1988 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.07.1988 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 07.07.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1988/45] | 03.04.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.08.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.08.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.12.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.02.1993 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 01.04.1993 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.07.1993 | Erteilungsgebühr entrichtet | 01.07.1993 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 30.06.1994 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1994/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.11.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.11.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.11.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.11.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | LU | 30.11.1993 | [2000/06] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3806795 (MOREY R); | [AP]US4706031 (MICHIGUCHI YOSHIHIRO [JP], et al) | Internationale Recherche | JPS57176710U [ ]; | US4502009 [ ] (RODIERE CHARLES [FR], et al); | JPS61112283U [ ] |