EP0282811 - 4-Cyano-1-aryl-pyrazole [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 08.02.1989 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.02.1989 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 29.03.1989 [1989/13] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BAYER AG 51368 Leverkusen / DE | [N/P] |
Frühere [1988/38] | Für alle benannten Staaten BAYER AG D-51368 Leverkusen / DE | Erfinder | 01 /
Gehring, Reinhold, Dr. Dasnöckel 49 D-5600 Wuppertal 11 / DE | 02 /
Schallner, Otto, Dr. Noldeweg 22 D-4019 Monheim / DE | 03 /
Stetter, Jörg, Dr. Gellertweg 4 D-5600 Wuppertal / DE | 04 /
Santel, Hans-Joachim, Dr. Grünstrasse 9a D-5090 Leverkusen 1 / DE | 05 /
Schmidt, Robert R., Dr. Im Waldwinkel 110 D-5060 Bergisch Gladbach 2 / DE | [1988/38] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88103123.1 | 02.03.1988 | [1988/38] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19873707686 | 11.03.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3707686 | [1988/38] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0282811 | Datum: | 21.09.1988 | Sprache: | DE | [1988/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.07.1988 | Klassifikation | IPC: | C07D403/04, C07D401/04, A01N43/56, // C07D231/40 | [1988/38] | CPC: |
C07D401/04 (EP);
A01N43/56 (EP);
A01N47/02 (EP);
C07D403/04 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [1988/38] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | 4-Cyano-1-aryl-pyrazole | [1988/38] | Englisch: | 4-Cyano-1-aryl-pyrazoles | [1988/38] | Französisch: | 4-Cyano-1-aryl-pyrazoles | [1988/38] | Akte vernichtet: | 25.07.1995 | Prüfungsverfahren | 02.03.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1988/38] | 25.01.1989 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [1989/13] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]GB2123420 ; | [Y]DE3426424 ; | [A]GB2101999 ; | [A]GB2136427 ; | [A]EP0205021 |