EP0285832 - Durchschreibeformularsatz [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 01.04.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.04.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 19.05.1993 [1993/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bühler, Walter Edelweissring 38 D-8901 Königsbrunn / DE | [1988/41] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1988/41] | Vertreter | Patentanwälte Kirschner & Grosse Forstenrieder Allee 59 81476 München / DE | [N/P] |
Frühere [1988/41] | Patentanwälte Kirschner & Grosse Forstenrieder Allee 59 D-81476 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88103640.4 | 08.03.1988 | [1988/41] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19870005322U | 10.04.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 8705322 U | [1988/41] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0285832 | Datum: | 12.10.1988 | Sprache: | DE | [1988/41] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0285832 | Datum: | 26.07.1989 | Sprache: | DE | [1989/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0285832 | Datum: | 27.05.1992 | Sprache: | DE | [1992/22] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.06.1989 | Klassifikation | IPC: | B41L1/36, B41M5/124 | [1992/22] | CPC: |
B41L1/22 (EP,US);
Y10S428/914 (EP,US);
Y10T428/24901 (EP,US)
|
Frühere IPC [1989/29] | B41L1/36, B41M5/12, B41M5/10, B41M5/22 | ||
Frühere IPC [1988/41] | B41L1/36 | Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [1988/41] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Durchschreibeformularsatz | [1988/41] | Englisch: | Manifolding assembly | [1988/41] | Französisch: | Assemblage de formules autographiques | [1988/41] | Prüfungsverfahren | 15.12.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1990/06] | 19.06.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 04.09.1991 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.11.1991 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.11.1991 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 02.03.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1993/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.03.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.03.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.03.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JP56051383 ; | [Y]US3011905 (NEWMAN DOUGLAS A); | [X]US3314814 (NEWMAN DOUGLAS A); | [Y]FR2239858 (KORES SA [FR]); | [Y]FR2350208 (MEAD CORP [US]); | [E]FR2604951 (ECONO MAILER LTD [GB]) | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 5, no. 108 (M-78) 780 14 Juli 1981, & JP-A-56 051 383 (NAGAI KAABONINKI K.K.) 08 Mai 1981., & JP56051383 A 00000000 |