EP0282019 - Transparente thermoplastische Formmasse [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 23.09.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.09.1993 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 10.11.1993 [1993/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT 65926 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Frühere [1988/37] | Für alle benannten Staaten HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT D-65926 Frankfurt am Main / DE | Erfinder | 01 /
Wieners, Gerhard, Dr. Unterweg 17 D-6000 Frankfurt am Main / DE | 02 /
Heumüller, Rudolf, Dr. Sodener Weg 1 D-6232 Bad Soden am Taunus / DE | 03 /
Coutandin, Jochen, Dr. Friedenstrasse 3 D-6551 Bretzenheim / DE | 04 /
Groh, Werner, Dr. Geisenheimer Strasse 93 D-6000 Frankfurt am Main 71 / DE | 05 /
Herbrechtsmeier, Peter, Dr. Friedrich-Stolze-Strasse 10 D-6240 Königstein/Taunus / DE | [1988/37] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88103683.4 | 09.03.1988 | [1988/37] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19873707923 | 12.03.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3707923 | [1988/37] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0282019 | Datum: | 14.09.1988 | Sprache: | DE | [1988/37] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0282019 | Datum: | 21.03.1990 | Sprache: | DE | [1990/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.01.1990 | Klassifikation | IPC: | C08F20/18, G02B1/04 | [1988/37] | CPC: |
G02B6/02033 (EP);
C08F20/22 (EP);
G02B1/04 (EP)
| C-Set: |
G02B1/04, C08L33/16 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1988/37] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Transparente thermoplastische Formmasse | [1988/37] | Englisch: | Transparent thermoplastic moulding compounds | [1988/37] | Französisch: | Masses de moulage thermoplastiques transparentes | [1988/37] | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Prüfungsverfahren | 30.05.1990 | Prüfungsantrag gestellt [1990/50] | 29.01.1992 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.07.1992 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 10.09.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.03.1993 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 22.09.1993 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [1993/45] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 10.09.1992 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 10.09.1992 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 28.09.1992 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.02.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.12.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.02.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.02.1993 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3143535 ; | [AD]US3022277 |