EP0288835 - Magnetsystem einer Anlage zur Kernspintomographie mit supraleitenden Einzelspulen und einem Kälteschild [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.01.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.12.2007 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat Neue Staaten: FR | veröffentlicht am 09.01.2008 [2008/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [1988/44] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München / DE | Erfinder | 01 /
Schmettow, Dieter, Dr. Ludwig-Sand-Strasse 3 D-8520 Erlangen / DE | 02 /
Ries, Günter, Dr. Schobertweg 2 D-8520 Erlangen / DE | [1988/44] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88105998.4 | 14.04.1988 | [1988/44] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19873714017 | 27.04.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3714017 | [1988/44] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0288835 | Datum: | 02.11.1988 | Sprache: | DE | [1988/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0288835 | Datum: | 04.04.1990 | Sprache: | DE | [1990/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.08.1988 | Klassifikation | IPC: | G01R33/38, G01R33/42, H01F7/22 | [1990/14] | CPC: |
G01R33/3815 (EP,US)
|
Frühere IPC [1988/44] | G01N24/02, G01N24/06, H01F7/22 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, NL [1988/44] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Magnetsystem einer Anlage zur Kernspintomographie mit supraleitenden Einzelspulen und einem Kälteschild | [1988/44] | Englisch: | Magnet system for a nuclear spin tomography installation with superconducting single coils and a radiation shield | [1988/44] | Französisch: | Dispositif magnétique pour la tomographie de spin nucléaire comportant des bobines supraconductrices isolées et un écran thermique | [1988/44] | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Prüfungsverfahren | 07.12.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1989/05] | 31.07.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 12.09.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 06.10.1989 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.10.1989 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.10.1989 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 05.01.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1991/12] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FR | 30.04.1990 | NL | 01.11.1990 | DE | 01.01.1991 | [2008/02] |
Frühere [1991/40] | NL | 01.11.1990 | |
DE | 01.01.1991 | ||
Frühere [1991/33] | NL | 01.11.1990 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0156239 (GEN ELECTRIC [US]); | [A]US4291541 (KNEIP JR GEORGE D, et al); | [A]DE1212626 (GEN ELECTRIC); | [A]DE1763771 (SIEMENS AG); | [AD]DE3344047 (BBC BROWN BOVERI & CIE [CH]) | [A] - CRYOGENICS, Band 24, Nr. 2, Februar 1984, Seiten 59-62, Butterworth & Co. (Publishers) Ltd, Guildford, Surrey, GB; K. PIETERMAN et al.: "A 1.5 T superconducting magnet with closed cooling system for spin-imaging: an outline" | [A] - JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, Band 25, Nr. 6, Juni 1986, Seiten L443-L445, Tokyo, JP; A. YAMAMOTO et al.: "Quench characteristics and operational stability of the TOPAZ thin superconducting solenoid" |