EP0307546 - Kunststoffolie mit Haftvermittlerbeschichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.11.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.04.2015 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 20.05.2015 [2015/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten J. H. Benecke AG Beneckeallee 40 D-30419 Hannover / DE | [1989/12] | Erfinder | 01 /
Kupillas, Max, Dipl.-Ing. Fuhrenkamp 23 D-3004 Isernhagen 4 / DE | [1989/12] | Vertreter | König, Norbert, et al Brümmerstedt Oelfke Seewald & König Anwaltskanzlei Postfach 10 26 30010 Hannover / DE | [N/P] |
Frühere [1989/12] | König, Norbert, Dipl.-Phys. Dr., et al Patentanwälte Leine & König Burckhardtstrasse 1 D-30163 Hannover / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 88109100.3 | 08.06.1988 | [1989/12] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19873727924 | 21.08.1987 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3727924 | [1989/12] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0307546 | Datum: | 22.03.1989 | Sprache: | DE | [1989/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0307546 | Datum: | 20.01.1993 | Sprache: | DE | [1993/03] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.01.1989 | Klassifikation | IPC: | C09J7/02, C08J5/12 | [1989/12] | CPC: |
C08J5/124 (EP);
C09J7/22 (EP);
C09J7/245 (EP);
C09J7/38 (EP);
C08J2327/06 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, SE [1989/12] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kunststoffolie mit Haftvermittlerbeschichtung | [1989/12] | Englisch: | Plastic sheet with a primer coat | [1989/12] | Französisch: | Feuille de matière plastique revêtue d'un agent d'accrochage | [1989/12] | Prüfungsverfahren | 13.04.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1989/24] | 12.06.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.10.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.12.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 04.02.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.05.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.09.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.11.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 04.01.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.04.1992 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 26.05.1992 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.07.1992 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.07.1992 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 21.10.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1994/02] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.05.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.02.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.06.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | |||
Frühere [2003/19] | GR | 17.02.1993 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE1026023 (B B CHEM CO); | [X]BE641157 ; | [X]DE1594143 (MINNESOTA MINING & MFG); | [X]DE1569900 (BEIERSDORF AG); | [X]DE3220886 (BAYER AG [DE]) |